COROMINAS ROIG MARIA-MAGDALENA
Informe ejecutivo de COROMINAS ROIG MARIA-MAGDALENA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE COROMINAS ROIG MARIA-MAGDALENA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAROWA TENERIFE SA | Apoderado | 14/07/2011 |
VINCULACIONES DE COROMINAS ROIG MARIA-MAGDALENA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE COROMINAS ROIG MARIA-MAGDALENA
Empresa: OCEANO REISEN SL
Administrador Unico
- Corominas Roig Maria-magdalena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3154 , F 14, S 8, H TF 47682, I/A 4 (09/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-244-38
Empresa: CAROWA TENERIFE SA
Apoderado
- Corominas Roig Maria-magdalena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1697 , F 21, S 8, H TF 176, I/A 16 (14/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-147-38
Empresa: OCEANO REISEN SL
Apoderado
- Corominas Roig Maria-magdalena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3154 , F 14, S 8, H TF 47682, I/A 2 (07/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-180-38
Empresa: NATURAMED INSTITUT DR. MILZ SL
Apoderado
- Corominas Roig Maria-magdalena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1597 , F 187, S 8, H TF 17047, I/A 5 (02/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-14-38
Información de COROMINAS ROIG MARIA-MAGDALENA
Mostramos los datos de COROMINAS ROIG MARIA-MAGDALENA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de COROMINAS ROIG MARIA-MAGDALENA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos