ROLLE MATTHIAS KARL
Informe ejecutivo de ROLLE MATTHIAS KARL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ROLLE MATTHIAS KARL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NATURAMED TENERIFE SL | Apoderado | 02/01/2009 | 10/12/2013 |
OCEANO REISEN SL | Administrador Unico | 25/08/2010 | 09/12/2013 |
VINCULACIONES DE ROLLE MATTHIAS KARL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROLLE MATTHIAS KARL
Empresa: NATURAMED TENERIFE SL
Apoderado
- Rolle Matthias Karl
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2882 , F 203, S 8, H TF 40671, I/A 7 (10/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-244-38
Empresa: OCEANO REISEN SL
Administrador Unico
- Rolle Matthias Karl
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3154 , F 14, S 8, H TF 47682, I/A 4 (09/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-244-38
Empresa: OCEANO REISEN SL
Administrador Unico
- Rolle Matthias Karl
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3154 , F 12, S 8, H TF 47682, I/A 1 (25/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-171-38
Empresa: CAROWA HOTEL SL
Apoderado
- Rolle Matthias Karl
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2882 , F 200, S 8, H TF 40671, I/A 2 (02/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-14-38
Información de ROLLE MATTHIAS KARL
Mostramos los datos de ROLLE MATTHIAS KARL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROLLE MATTHIAS KARL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos