LEVANATUR LOGISTICA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Avda de Castilla, 13
Código Postal 28830
Municipio San Fernando de Henares
Provincia Madrid
Razón Social LEVANATUR LOGISTICA SA
CIF A82289711
Nombres Anteriores
- NUEVA LEVADURA 2000 SA
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE LEVANATUR LOGISTICA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LEVANATUR LOGISTICA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Candelas Garcia Fernando | Administrador Solidario | 02/01/2023 | 08/01/2024 |
Candelas Garcia Fernando | Liquidador Solidario | 08/01/2024 | 08/01/2024 |
Garcia Rebaque Jose- Miguel | Administrador Solidario | 02/01/2023 | 08/01/2024 |
Garcia Rebaque Jose- Miguel | Liquidador Solidario | 08/01/2024 | 08/01/2024 |
Garcia Pinelo Jeronimo | Administrador Solidario | 17/12/2009 | 02/01/2023 |
Garcia Rebaque Jose- Miguel | Administrador Solidario | 15/06/2016 | 02/01/2023 |
Candelas Santiago Fernando | Administrador Solidario | 17/12/2009 | 15/06/2016 |
Candelas Santiago Fernando | Representante | 17/12/2009 | |
Del Rio Garcia Jose | Consejero Delegado Solidario | 17/12/2009 | |
Del Rio Garcia Jose | Presidente | 17/12/2009 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE LEVANATUR LOGISTICA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32018 , F 197, S 8, H M 231552, I/A 16 (08/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-10-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32018 , F 197, S 8, H M 231552, I/A 16 (08/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-10-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32018 , F 197, S 8, H M 231552, I/A 16 (08/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-10-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32018 , F 197, S 8, H M 231552, I/A 16 (08/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-10-28
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION Y RENUMERACION DE LOS ARTICULOS 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 Y 35 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32018 , F 196, S 8, H M 231552, I/A 15 (02/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-6-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32018 , F 196, S 8, H M 231552, I/A 15 (02/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-6-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32018 , F 196, S 8, H M 231552, I/A 15 (02/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-6-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32018 , F 195, S 8, H M 231552, I/A 14 (07/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-112-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32018 , F 195, S 8, H M 231552, I/A 13 (13/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-94-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32018 , F 195, S 8, H M 231552, I/A 12 (15/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-118-28