DEL RIO GARCIA JOSE
Informe ejecutivo de DEL RIO GARCIA JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 14
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE DEL RIO GARCIA JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NUEVA LEVADURA CUATRO SA | Consejero Delegado Solidario | 10/12/2019 | |
NUEVA LEVADURA CUATRO SA | Vicesecret. | 10/12/2019 | |
NUEVA LEVADURA CUATRO SA | Consejero Delegado Mancomunado | 10/12/2019 | |
NUEVA LEVADURA CUATRO SA | Consejero | 10/12/2019 | |
IMACETY SL | Presidente | 23/12/2009 | |
IMACETY SL | Consejero Delegado Mancomunado | 23/12/2009 | |
IMACETY SL | Consejero | 23/12/2009 | |
DISZETA SA | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 22/12/2009 | |
DISZETA SA | Presidente | 22/12/2009 | |
DISZETA SA | Consejero | 22/12/2009 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE DEL RIO GARCIA JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DEL RIO GARCIA JOSE
Empresa: NUEVA LEVADURA CUATRO SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
- Del Rio Garcia Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5848 , F 78, S 8, H M 95711, I/A M 4 (10/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-242-28
Empresa: IMACETY SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Del Rio Garcia Jose
- Garcia Pinelo Jeronimo
- INFOR GEST INGECO SL
Consejero
- Del Rio Garcia Jose
- Garcia Pinelo Jeronimo
- INFOR GEST INGECO SL
Presidente
- Del Rio Garcia Jose
Representante
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21888 , F 77, S 8, H M 390014, I/A 3 (23/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-3-28
Empresa: DISZETA SA
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Del Rio Garcia Jose
- Garcia Pinelo Jeronimo
- INFOR GEST INGECO SL
Consejero
- Del Rio Garcia Jose
- Garcia Pinelo Jeronimo
- INFOR GEST INGECO SL
Presidente
- Del Rio Garcia Jose
Representante
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3952 , F 34, S 8, H M 66157, I/A 23 (22/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-2-28
Empresa: NUEVA LEVADURA 2000 SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Del Rio Garcia Jose
- Garcia Pinelo Jeronimo
- INFOR GEST INGECO SL
Consejero Delegado Solidario
- Del Rio Garcia Jose
- Garcia Pinelo Jeronimo
- INFOR GEST INGECO SL
Consejero
- Del Rio Garcia Jose
- Garcia Pinelo Jeronimo
- INFOR GEST INGECO SL
Presidente
- Del Rio Garcia Jose
Representante
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14095 , F 59, S 8, H M 231552, I/A 9 (17/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-248-28
Información de DEL RIO GARCIA JOSE
Mostramos los datos de DEL RIO GARCIA JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DEL RIO GARCIA JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos