CANDELAS GARCIA FERNANDO
Informe ejecutivo de CANDELAS GARCIA FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CANDELAS GARCIA FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DISZETA SA | Administrador Solidario | 02/01/2023 | |
IMACETY SL | Administrador Solidario | 29/12/2022 | |
INFOR GEST INGECO SL | Administrador Unico | 01/07/2020 | |
INFOR GEST INGECO SL | Apoderado Solidario | 16/06/2014 |
VINCULACIONES DE CANDELAS GARCIA FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CANDELAS GARCIA FERNANDO
Empresa: LEVANATUR LOGISTICA SA
Liquidador Solidario
- Candelas Garcia Fernando
- Garcia Rebaque Jose- Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32018 , F 197, S 8, H M 231552, I/A 16 (08/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-10-28
Empresa: LEVANATUR LOGISTICA SA
Administrador Solidario
- Candelas Garcia Fernando
- Garcia Rebaque Jose- Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32018 , F 197, S 8, H M 231552, I/A 16 (08/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-10-28
Empresa: LEVANATUR LOGISTICA SA
Administrador Solidario
- Candelas Garcia Fernando
- Garcia Rebaque Jose- Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32018 , F 196, S 8, H M 231552, I/A 15 (02/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-6-28
Empresa: DISZETA SA
Administrador Solidario
- Candelas Garcia Fernando
- Garcia Rebaque Jose- Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3952 , F 37, S 8, H M 66157, I/A 28 (02/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-6-28
Empresa: IMACETY SL
Administrador Solidario
- Candelas Garcia Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21888 , F 79, S 8, H M 390014, I/A 6 (29/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-4-28
Empresa: PLASESOFT SL
Liquidador
- Candelas Garcia Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20169 , F 51, S 8, H M 356141, I/A 3 (27/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-105-28
Empresa: PLASESOFT SL
Administrador Unico
- Candelas Garcia Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20169 , F 51, S 8, H M 356141, I/A 3 (27/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-105-28
Empresa: INFOR GEST INGECO SL
Administrador Unico
- Candelas Garcia Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7431 , F 203, S 8, H M 120236, I/A 14 (01/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-130-28
Empresa: INFOR GEST INGECO SL
Apoderado Solidario
- Candelas Garcia Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7431 , F 201, S 8, H M 120236, I/A 13 (16/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-118-28
Empresa: PLASESOFT SL
Administrador Unico
- Candelas Garcia Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20169 , F 51, S 8, H M 356141, I/A 2 (29/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-69-28
Información de CANDELAS GARCIA FERNANDO
Mostramos los datos de CANDELAS GARCIA FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CANDELAS GARCIA FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos