EOLICA MARITIMA Y PORTUARIA SL - EXTINGUIDA
Razón Social EOLICA MARITIMA Y PORTUARIA SL
CIF B84408145
Actividad Producción de energía eléctrica de origen eólico
Fecha de Constitución 14/06/2005
Nombres Anteriores
- NORTHEOLIC PUERTO DE GIJON SL
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE EOLICA MARITIMA Y PORTUARIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EOLICA MARITIMA Y PORTUARIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Rodriguez Gonzalez Cesar Rufino | Liquidador | 10/02/2014 | 25/04/2014 |
Alvarez Uria Alvarez Enrique | Presidente | 23/09/2013 | 10/02/2014 |
Alvarez Uria Alvarez Enrique | Consejero Delegado Mancomunado | 10/02/2014 | |
Alvarez Uria Alvarez Enrique | Consejero | 10/02/2014 | |
Benedetti Roberta | Consejero | 12/02/2013 | 10/02/2014 |
Iñiguez Fuentes Marcos | Representante | 23/09/2013 | 10/02/2014 |
Martin Alvarez Fernando | Consejero | 12/02/2013 | 10/02/2014 |
Navarro Varela Manuel | Consejero | 21/10/2011 | 10/02/2014 |
PROINTEC SA | Consejero | 23/09/2013 | 10/02/2014 |
Rodriguez Gonzalez Cesar Rufino | Consejero Delegado Mancomunado | 12/08/2009 | 10/02/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE EOLICA MARITIMA Y PORTUARIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26374 , F 132, S 8, H M 475270, I/A 10 (25/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-85-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26374 , F 132, S 8, H M 475270, I/A 9 (10/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-34-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26374 , F 132, S 8, H M 475270, I/A 9 (10/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-34-28
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Representante
Secretario No Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26374 , F 132, S 8, H M 475270, I/A 9 (10/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-34-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26374 , F 131, S 8, H M 475270, I/A 8 (23/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-187-28
Presidente
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26374 , F 131, S 8, H M 475270, I/A 8 (23/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-187-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26374 , F 131, S 8, H M 475270, I/A 7 (12/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-36-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26374 , F 131, S 8, H M 475270, I/A 7 (12/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-36-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26374 , F 131, S 8, H M 475270, I/A 6 (21/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-208-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26374 , F 131, S 8, H M 475270, I/A 6 (21/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-208-28