PROINTEC CONCESIONES Y SERVICIOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Burgos, 12
Municipio Madrid
Provincia Asturias
Razón Social PROINTEC CONCESIONES Y SERVICIOS SL
CIF B84764869
Actividad Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p.
Fecha de Constitución 05/07/2006
Órgano Administración Administradores mancomunados
Propietario PROINTEC SA
VINCULACIONES DE PROINTEC CONCESIONES Y SERVICIOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROINTEC CONCESIONES Y SERVICIOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Baena Martin Juan Carlos | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/01/2011 | 16/11/2011 |
Campos Carrizo Carlos | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/01/2011 | 16/11/2011 |
Cañedo Arguelles Calvo Jaime | Administrador Mancomunado | 24/03/2011 | 16/11/2011 |
Coiradas Martin Daniel | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/01/2011 | 16/11/2011 |
Gonzalez De La Paz Maria Del Pilar | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/01/2011 | 16/11/2011 |
Hernandez Atance Dolores | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/01/2011 | 16/11/2011 |
Manrique Martinez Vicente | Administrador Mancomunado | 24/03/2011 | 16/11/2011 |
Marin De La Plaza Javier | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/01/2011 | 16/11/2011 |
Martin Garduño Angela | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/01/2011 | 16/11/2011 |
Pascual De La Cueva Jose Antonio | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/01/2011 | 16/11/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PROINTEC CONCESIONES Y SERVICIOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22987 , F 53, S 8, H M 411822, I/A 8 (16/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-225-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22987 , F 53, S 8, H M 411822, I/A 8 (16/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-225-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22987 , F 53, S 8, H M 411822, I/A 7 (14/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-223-28
- Otras modificaciones estatutarias: REFUNDIDOS LA TOTALIDAD DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22987 , F 52, S 8, H M 411822, I/A 6 (24/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-66-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22987 , F 52, S 8, H M 411822, I/A 6 (24/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-66-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22987 , F 52, S 8, H M 411822, I/A 6 (24/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-66-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22987 , F 51, S 8, H M 411822, I/A 5 (24/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-22-28
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22987 , F 51, S 8, H M 411822, I/A 5 (24/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-22-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administradores mancomunados
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICADO EL ARTICULO 8º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22987 , F 49, S 8, H M 411822, I/A 4 (10/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-244-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22987 , F 49, S 8, H M 411822, I/A 4 (10/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-244-28