CAÑEDO-ARGUELLES TORREJON CESAR JOSE
Informe ejecutivo de CAÑEDO-ARGUELLES TORREJON CESAR JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 16
Empresas inactivas: 8
CARGOS DE CAÑEDO-ARGUELLES TORREJON CESAR JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HAMERTEC RAIL SL | Secretario | 20/12/2019 | |
HAMERTEC RAIL SL | Consejero Delegado Mancomunado | 20/12/2019 | |
HAMERTEC RAIL SL | Consejero | 13/12/2019 | |
INSE RAIL SL | Apoderado | 16/09/2019 | |
INSE INVESTMENTS SL | Apoderado | 10/06/2019 |
VINCULACIONES DE CAÑEDO-ARGUELLES TORREJON CESAR JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAÑEDO-ARGUELLES TORREJON CESAR JOSE
Empresa: HAMERTEC RAIL SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Cañedo-arguelles Torrejon Cesar Jose
- Gonzalez Alvarez Cesareo
Presidente
Secretario
- Cañedo-arguelles Torrejon Cesar Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39955 , F 105, S 8, H M 709659, I/A 2 (20/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-248-28
Empresa: HAMERTEC RAIL SL
Consejero
- Cañedo-arguelles Torrejon Cesar Jose
- Gonzalez Alvarez Cesareo
- Romo Urroz Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39955 , F 100, S 8, H M 709659, I/A 1 (13/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-243-28
Empresa: INSE RAIL SL
Apoderado
- Cañedo-arguelles Torrejon Cesar Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31491 , F 218, S 8, H M 37703, I/A 40 (16/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-182-28
Empresa: INSE INVESTMENTS SL
Apoderado
- Cañedo-arguelles Torrejon Cesar Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39165 , F 172, S 8, H M 695794, I/A 2 (10/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-113-28
Empresa: HUERTAS DE BINIPARK SL
Consejero Delegado
Consejero
- Cañedo Arguelles Calvo Jaime
- Cañedo-arguelles Torrejon Cesar Jose
- Español Jofre De Villegas Luis
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2356 , F 63, S 8, H PM 58659, I/A 8 (21/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-61-07
Empresa: INSE RAIL SL
Apoderado
- Cañedo-arguelles Calvo Cesar
- Cañedo Arguelles Calvo Jaime
- Cañedo Arguelles Calvo Pilar
- Cañedo-arguelles Torrejon Cesar Jose
- Miralles Calvo Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31491 , F 194, S 8, H M 37703, I/A 30 (26/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-190-28
Empresa: INSE RAIL SL
Apoderado
- Cañedo-arguelles Torrejon Cesar Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31491 , F 190, S 8, H M 37703, I/A 26 (06/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-175-28
Empresa: EOLICA MARITIMA Y PORTUARIA SL
Consejero
- Cañedo-arguelles Torrejon Cesar Jose
- PROINTEC CONCESIONES Y SERVICIOS SL
Presidente
- Cañedo-arguelles Torrejon Cesar Jose
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26374 , F 131, S 8, H M 475270, I/A 8 (23/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-187-28
Empresa: PROINTEC SA
Consejero
- C Y C INVERSIONES Y GESTION SL
- Cañedo-arguelles Torrejon Cesar Jose
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29753 , F 86, S 8, H M 99965, I/A 216 (29/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-147-28
Empresa: INSE RAIL SA
Apoderado
- Cañedo-arguelles Torrejon Cesar Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24949 , F 56, S 8, H M 128263, I/A 26 (07/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-111-28
VER MAS ACTOS
Información de CAÑEDO-ARGUELLES TORREJON CESAR JOSE
Mostramos los datos de CAÑEDO-ARGUELLES TORREJON CESAR JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAÑEDO-ARGUELLES TORREJON CESAR JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos