NOLINDA INVESTMENTS SA - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 259
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social NOLINDA INVESTMENTS SA
CIF A88254735
Capital Social 60000.0 Euros
Actividad Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
Fecha de Constitución 28/11/2018
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario CUDERCA INVESTMENTS SA
VINCULACIONES DE NOLINDA INVESTMENTS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NOLINDA INVESTMENTS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alvarez Couso Ignacio | Apoderado | 08/02/2019 | 06/07/2022 |
Arcediano Saiz Monica | Apoderado | 08/02/2019 | 06/07/2022 |
Arcediano Saiz Monica | Apoderado Solidario | 09/01/2019 | 06/07/2022 |
Bañares Sanchez Elena | Apoderado Solidario | 09/01/2019 | 06/07/2022 |
Brezina Karl Christian | Apoderado Mancomunado | 12/11/2019 | 06/07/2022 |
Brouwer Menso Pieter Hugo | Apoderado | 08/02/2019 | 06/07/2022 |
Caridad Sanchez Edgar | Apoderado Solidario | 09/01/2019 | 06/07/2022 |
Castaños Gil Patxi- Xabier | Apoderado Solidario | 21/02/2020 | 06/07/2022 |
Descalzo Benito Maria Jose | Apoderado | 08/02/2019 | 06/07/2022 |
Garcia Cañedo-arguelles Mario | Apoderado Solidario | 21/02/2020 | 06/07/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE NOLINDA INVESTMENTS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38433 , F 167, S 8, H M 683712, I/A 16 (06/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-133-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38433 , F 167, S 8, H M 683712, I/A 16 (06/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-133-28
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Arcediano Saiz Monica
- Bañares Sanchez Elena
- Caridad Sanchez Edgar
- Castaños Gil Patxi- Xabier
- Garcia Cañedo-arguelles Mario
- Garde Garcia German
- Gonzalez Carroz Mariandrea
- Lopez Puche Miguel
- Moral Ursua Manuel
- Otero Otero Berta
- Plaza Jimenez Victoria Eugenia
- Prados De La Guardia Luis
- Schoel Sven
- Valdes Dominguez Francisco De Borja
Apoderado
- Alvarez Couso Ignacio
- Arcediano Saiz Monica
- Brouwer Menso Pieter Hugo
- Descalzo Benito Maria Jose
- Gierke Bernhard
- Gonzalez Ruiz Juan Ignacio
- Lasserre Guillaume
- Lezama Molina Michelle
- Lopez Puche Miguel
- Moreno Alcazar Raul
- Pasquau Carmona Ignacio
- Pelegri Souviron Jaime
- Rodewald Jost
- Rodewald Jost
- Schoel Sven
- Vega Gonzalez Victor Eduardo
- Von Neumann Cosel Matthias Sigurd
- Wojtek Andrew Ilias Macquarrie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38433 , F 167, S 8, H M 683712, I/A 16 (06/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-133-28
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38433 , F 167, S 8, H M 683712, I/A 16 (06/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-133-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38433 , F 166, S 8, H M 683712, I/A 15 (27/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-212-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38433 , F 166, S 8, H M 683712, I/A 14 (08/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-70-28
- Sociedades absorbidas: ALNICOLA INVESTMENTS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38433 , F 165, S 8, H M 683712, I/A 13 (03/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-27-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38433 , F 164, S 8, H M 683712, I/A 12 (18/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-227-28
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38433 , F 164, S 8, H M 683712, I/A 12 (18/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-227-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38433 , F 164, S 8, H M 683712, I/A 12 (18/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-227-28