GONZALEZ RUIZ JUAN IGNACIO
Informe ejecutivo de GONZALEZ RUIZ JUAN IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 16
Empresas inactivas: 15
CARGOS DE GONZALEZ RUIZ JUAN IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EQUINOR NUEVAS ENERGIAS SL | Apoderado Solidario | 25/07/2019 | |
NUEVA MADRILEÑA DE GAS SA | Secretario No Consejero | 16/02/2011 | |
MADRILEÑA SERVICIOS COMUNES SA | Secretario No Consejero | 22/06/2010 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ RUIZ JUAN IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ RUIZ JUAN IGNACIO
Empresa: URIA MENENDEZ ABOGADOS SLP
Consejero
- Fatas Monforte Jose Miguel
- Gonzalez Ruiz Juan Ignacio
- Navarro Varona Edurne
- Viana Barral Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41055 , F 193, S 8, H M 43976, I/A 208 (25/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-145-28
Empresa: NOLINDA INVESTMENTS SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Arcediano Saiz Monica
- Bañares Sanchez Elena
- Caridad Sanchez Edgar
- Castaños Gil Patxi- Xabier
- Garcia Cañedo-arguelles Mario
- Garde Garcia German
- Gonzalez Carroz Mariandrea
- Lopez Puche Miguel
- Moral Ursua Manuel
- Otero Otero Berta
- Plaza Jimenez Victoria Eugenia
- Prados De La Guardia Luis
- Schoel Sven
- Valdes Dominguez Francisco De Borja
Apoderado
- Alvarez Couso Ignacio
- Arcediano Saiz Monica
- Brouwer Menso Pieter Hugo
- Descalzo Benito Maria Jose
- Gierke Bernhard
- Gonzalez Ruiz Juan Ignacio
- Lasserre Guillaume
- Lezama Molina Michelle
- Lopez Puche Miguel
- Moreno Alcazar Raul
- Pasquau Carmona Ignacio
- Pelegri Souviron Jaime
- Rodewald Jost
- Rodewald Jost
- Schoel Sven
- Vega Gonzalez Victor Eduardo
- Von Neumann Cosel Matthias Sigurd
- Wojtek Andrew Ilias Macquarrie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38433 , F 167, S 8, H M 683712, I/A 16 (06/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-133-28
Empresa: FUTURTICS SL
Administrador Unico
- Gonzalez Ruiz Juan Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2624 , F 195, S 8, H PM 76948, I/A 2 (01/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-199-07
Empresa: URIA MENENDEZ ABOGADOS SLP
Consejero
- Fatas Monforte Jose Miguel
- Ferrada Lavall Eva
- Gonzalez Ruiz Juan Ignacio
- Ubeda Hernandez Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37387 , F 70, S 8, H M 43976, I/A 178 (22/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-165-28
Empresa: EQUINOR NUEVAS ENERGIAS SL
Apoderado Solidario
- Descalzo Benito Maria Jose
- Gonzalez Ruiz Juan Ignacio
- Lecaro Manrique Ricardo Xavier
- Lezama Molina Michelle
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39072 , F 144, S 8, H M 694206, I/A 3 (25/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-146-28
Empresa: COSLINDA INVESTMENTS SA
Apoderado
- Alvarez Couso Ignacio
- Arcediano Saiz Monica
- Brouwer Menso Pieter Hugo
- De La Cruz Fernandez Leticia
- Descalzo Benito Maria Jose
- Garcia-boente Davila Gerardo
- Gierke Bernhard
- Gonzalez Ruiz Juan Ignacio
- Lasserre Guillaume
- Lezama Molina Michelle
- Lopez Puche Miguel
- Moreno Alcazar Raul
- Nieto Esteban Alvaro
- Pasquau Carmona Ignacio
- Pelegri Souviron Jaime
- Schoel Sven
- Vega Gonzalez Victor Eduardo
- Von Neumann Cosel Matthias Sigurd
- Wojtek Andrew Ilias Macquarrie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38610 , F 35, S 8, H M 686621, I/A 5 (08/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-32-28
Empresa: ORCELIN INVESTMENTS SA
Apoderado
- Alvarez Couso Ignacio
- Arcediano Saiz Monica
- Brouwer Menso Pieter Hugo
- De La Cruz Fernandez Leticia
- Descalzo Benito Maria Jose
- Garcia-boente Davila Gerardo
- Gierke Bernhard
- Gonzalez Ruiz Juan Ignacio
- Lasserre Guillaume
- Lezama Molina Michelle
- Lopez Puche Miguel
- Moreno Alcazar Raul
- Nieto Esteban Alvaro
- Pasquau Carmona Ignacio
- Pelegri Souviron Jaime
- Schoel Sven
- Vega Gonzalez Victor Eduardo
- Von Neumann Cosel Matthias Sigurd
- Wojtek Andrew Ilias Macquarrie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38358 , F 193, S 8, H M 682475, I/A 4 (08/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-32-28
Empresa: ALNICOLA INVESTMENTS SL
Apoderado
- Alvarez Couso Ignacio
- Arcediano Saiz Monica
- Brouwer Menso Pieter Hugo
- De La Cruz Fernandez Leticia
- Descalzo Benito Maria Jose
- Garcia-boente Davila Gerardo
- Gierke Bernhard
- Gonzalez Ruiz Juan Ignacio
- Lasserre Guillaume
- Lezama Molina Michelle
- Lopez Puche Miguel
- Moreno Alcazar Raul
- Nieto Esteban Alvaro
- Pasquau Carmona Ignacio
- Pelegri Souviron Jaime
- Schoel Sven
- Vega Gonzalez Victor Eduardo
- Von Neumann Cosel Matthias Sigurd
- Wojtek Andrew Ilias Macquarrie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38394 , F 53, S 8, H M 683047, I/A 4 (08/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-32-28
Empresa: AFILAN INVESTMENTS SL
Apoderado
- Alvarez Couso Ignacio
- Arcediano Saiz Monica
- Brouwer Menso Pieter Hugo
- De La Cruz Fernandez Leticia
- Descalzo Benito Maria Jose
- Garcia-boente Davila Gerardo
- Gierke Bernhard
- Gonzalez Ruiz Juan Ignacio
- Lasserre Guillaume
- Lezama Molina Michelle
- Lopez Puche Miguel
- Moreno Alcazar Raul
- Nieto Esteban Alvaro
- Pasquau Carmona Ignacio
- Pelegri Souviron Jaime
- Schoel Sven
- Vega Gonzalez Victor Eduardo
- Von Neumann Cosel Matthias Sigurd
- Wojtek Andrew Ilias Macquarrie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38394 , F 33, S 8, H M 683045, I/A 4 (08/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-32-28
Empresa: NOLINDA INVESTMENTS SA
Apoderado
- Alvarez Couso Ignacio
- Arcediano Saiz Monica
- Brouwer Menso Pieter Hugo
- De La Cruz Fernandez Leticia
- Descalzo Benito Maria Jose
- Garcia-boente Davila Gerardo
- Gierke Bernhard
- Gonzalez Ruiz Juan Ignacio
- Lasserre Guillaume
- Lezama Molina Michelle
- Lopez Puche Miguel
- Moreno Alcazar Raul
- Nieto Esteban Alvaro
- Pasquau Carmona Ignacio
- Pelegri Souviron Jaime
- Schoel Sven
- Vega Gonzalez Victor
- Von Neumann Cosel Matthias Sigurd
- Wojtek Andrew Ilias Macquarrie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38433 , F 160, S 8, H M 683712, I/A 4 (08/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-32-28
VER MAS ACTOS
Información de GONZALEZ RUIZ JUAN IGNACIO
Mostramos los datos de GONZALEZ RUIZ JUAN IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ RUIZ JUAN IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos