NET 21 GESTION SL - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social NET 21 GESTION SL
CIF B78379088
Capital Social 60200.0 Euros
Nombres Anteriores
- NET 21 GESTION SA
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE NET 21 GESTION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NET 21 GESTION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De Andres Fazio Salvador Antonio | Administrador Solidario | 26/05/2021 | 13/10/2021 |
Solanas Ruiz Santiago | Administrador Solidario | 26/05/2021 | 13/10/2021 |
Salazar Larracoechea Jose Angel | Administrador Unico | 11/02/2014 | 26/05/2021 |
Salazar Larracoechea Jose Angel | Consejero Delegado | 28/06/2011 | 11/02/2014 |
Salazar Larracoechea Jose Angel | Presidente | 28/06/2011 | 11/02/2014 |
Salazar Larracoechea Jose Angel | Consejero | 28/06/2011 | 11/02/2014 |
Salazar Martin Ignacio | Consejero | 28/06/2011 | 11/02/2014 |
Salazar Martin Jose Angel | Consejero | 28/06/2011 | 11/02/2014 |
Salazar Martin Jose Angel | Secretario | 28/06/2011 | 11/02/2014 |
ACTOS BORME DE NET 21 GESTION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4730 , F 74, S 8, H M 77662, I/A 15 (13/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-202-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4730 , F 74, S 8, H M 77662, I/A 15 (13/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-202-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4730 , F 74, S 8, H M 77662, I/A 15 (13/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-202-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4730 , F 74, S 8, H M 77662, I/A 14 (26/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-103-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4730 , F 74, S 8, H M 77662, I/A 14 (26/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-103-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4730 , F 74, S 8, H M 77662, I/A 14 (26/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-103-28
Empresa: NET 21 GESTION SA
- LA INTERMEDIACION EN LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ACTIVIDADES JURIDICAS. LA INTERMEDIACION DE ACTIVIDADES DE CONTABILIDAD, TENEDURIA DE LIBROS, AUDITORIA Y ASESORIA FISCAL. LA INTERMEDIACION EN LA PRESTACION DE SERVICIOS DE GESTION Y ADMINISTRACION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA. COMPRAVENTA DE BIENE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4730 , F 72, S 8, H M 77662, I/A 13 (11/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-34-28
Empresa: NET 21 GESTION SA
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
- Otras modificaciones estatutarias: ADAPTACION Y REFUNDICION DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4730 , F 72, S 8, H M 77662, I/A 13 (11/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-34-28
Empresa: NET 21 GESTION SA
Capital Anterior: | 60.100,00 | Euros |
Aumento de capital: | 100,00 | Euros |
Capital Actual: | 60.200,00 | Euros |
Porcentaje: | 0,17 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4730 , F 72, S 8, H M 77662, I/A 13 (11/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-34-28
Empresa: NET 21 GESTION SA
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4730 , F 72, S 8, H M 77662, I/A 13 (11/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-34-28