SALAZAR LARRACOECHEA JOSE ANGEL
Informe ejecutivo de SALAZAR LARRACOECHEA JOSE ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE SALAZAR LARRACOECHEA JOSE ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROFESSIONAL SOFTWARE SA | Apoderado | 24/06/2021 | 27/09/2022 |
PROFESSIONAL SOFTWARE SA | Administrador Unico | 21/05/2012 | 23/06/2021 |
NET 21 GESTION SL | Administrador Unico | 11/02/2014 | 26/05/2021 |
XYZ BIM SL | Liquidador | 02/03/2020 | 02/03/2020 |
XYZ BIM SL | Administrador Unico | 28/12/2015 | 02/03/2020 |
TRIFOLIO EDICIONES SL | Administrador Unico | 04/04/2019 | |
TRIFOLIO EDICIONES SL | Liquidador | 04/04/2019 | 04/04/2019 |
NET 21 GESTION SL | Consejero Delegado | 28/06/2011 | 11/02/2014 |
NET 21 GESTION SL | Presidente | 28/06/2011 | 11/02/2014 |
NET 21 GESTION SL | Consejero | 28/06/2011 | 11/02/2014 |
VINCULACIONES DE SALAZAR LARRACOECHEA JOSE ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SALAZAR LARRACOECHEA JOSE ANGEL
Empresa: PROFESSIONAL SOFTWARE SA
Apoderado
- Salazar Larracoechea Jose Angel
- Sanz Matesanz Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37269 , F 195, S 8, H M 72553, I/A 19 (27/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-190-28
Empresa: PROFESSIONAL SOFTWARE SA
Apoderado
- Salazar Larracoechea Jose Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37269 , F 193, S 8, H M 72553, I/A 16 (24/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-124-28
Empresa: PROFESSIONAL SOFTWARE SA
Administrador Unico
- Salazar Larracoechea Jose Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37269 , F 187, S 8, H M 72553, I/A 15 (23/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-123-28
Empresa: NET 21 GESTION SL
Administrador Unico
- Salazar Larracoechea Jose Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4730 , F 74, S 8, H M 77662, I/A 14 (26/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-103-28
Empresa: XYZ BIM SL
Liquidador
- Salazar Larracoechea Jose Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34179 , F 56, S 8, H M 614820, I/A 2 (02/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-47-28
Empresa: XYZ BIM SL
Administrador Unico
- Salazar Larracoechea Jose Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34179 , F 56, S 8, H M 614820, I/A 2 (02/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-47-28
Empresa: TRIFOLIO EDICIONES SL
Liquidador
- Salazar Larracoechea Jose Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32714 , F 213, S 8, H B 214716, I/A 4 (04/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-72-08
Empresa: TRIFOLIO EDICIONES SL
Administrador Unico
- Salazar Larracoechea Jose Angel
Liquidador
- Salazar Larracoechea Jose Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32714 , F 213, S 8, H B 214716, I/A 4 (04/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-72-08
Empresa: PROFESSIONAL SOFTWARE SA
Administrador Unico
- Salazar Larracoechea Jose Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4374 , F 44, S 8, H M 72553, I/A 10 (04/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-89-28
Empresa: XYZ BIM SL
Administrador Unico
- Salazar Larracoechea Jose Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34179 , F 55, S 8, H M 614820, I/A 1 (28/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-3-28
VER MAS ACTOS
Información de SALAZAR LARRACOECHEA JOSE ANGEL
Mostramos los datos de SALAZAR LARRACOECHEA JOSE ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SALAZAR LARRACOECHEA JOSE ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos