NASTIC GIM SL - EXTINGUIDA
Municipio Granollers
Provincia Barcelona
Razón Social NASTIC GIM SL
CIF B58264318
Actividad Actividades de los gimnasios
Fecha de Constitución 01/06/2004
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE NASTIC GIM SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NASTIC GIM SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gomis Marti Marta | Administrador Solidario | 30/04/2013 | 08/08/2022 |
Zayas Fontanet Hector | Administrador Solidario | 30/04/2013 | 08/08/2022 |
Zayas Fontanet Hector | Liquidador | 08/08/2022 | 08/08/2022 |
Salvador Gimeno Roger | Administrador Unico | 16/04/2013 | 30/04/2013 |
ALVAREZ PEREZ MANUEL BALBINO | Administrador Unico | 24/10/2012 | 16/04/2013 |
Llorens Vallverdu Rosa Maria | Administrador Solidario | 24/10/2012 | |
Salvador Gimeno Roger | Administrador Solidario | 24/10/2012 |
ACTOS BORME DE NASTIC GIM SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36793 , F 8, S 8, H B 286620, I/A 7 (08/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-155-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36793 , F 8, S 8, H B 286620, I/A 7 (08/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-155-08
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36793 , F 8, S 8, H B 286620, I/A 7 (08/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-155-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36793 , F 8, S 8, H B 286620, I/A 6 (30/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-86-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36793 , F 8, S 8, H B 286620, I/A 6 (30/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-86-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36793 , F 8, S 8, H B 286620, I/A 5 (16/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-76-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36793 , F 8, S 8, H B 286620, I/A 5 (16/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-76-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36793 , F 8, S 8, H B 286620, I/A 4 (24/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-213-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36793 , F 8, S 8, H B 286620, I/A 4 (24/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-213-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-191-08