ZAYAS FONTANET HECTOR
Informe ejecutivo de ZAYAS FONTANET HECTOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ZAYAS FONTANET HECTOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TALLERES TORTOSA SL | Administrador Unico | 11/10/2022 |
VINCULACIONES DE ZAYAS FONTANET HECTOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ZAYAS FONTANET HECTOR
Empresa: TALLERES TORTOSA SL
Administrador Unico
- Zayas Fontanet Hector
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48484 , F 44, S 8, H B 585493, I/A 1 (11/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-200-08
Empresa: NASTIC GIM SL
Liquidador
- Zayas Fontanet Hector
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36793 , F 8, S 8, H B 286620, I/A 7 (08/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-155-08
Empresa: NASTIC GIM SL
Administrador Solidario
- Gomis Marti Marta
- Zayas Fontanet Hector
Liquidador
- Zayas Fontanet Hector
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36793 , F 8, S 8, H B 286620, I/A 7 (08/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-155-08
Empresa: PEYPON SERVICIOS SA
Administrador Solidario
- Gomis Marti Marta
- Zayas Fontanet Hector
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32442 , F 45, S 8, H B 77741, I/A 14 N (26/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-215-08
Empresa: NASTIC GIM SL
Administrador Solidario
- Gomis Marti Marta
- Zayas Fontanet Hector
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36793 , F 8, S 8, H B 286620, I/A 6 (30/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-86-08
Información de ZAYAS FONTANET HECTOR
Mostramos los datos de ZAYAS FONTANET HECTOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ZAYAS FONTANET HECTOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos