GOMIS MARTI MARTA
Informe ejecutivo de GOMIS MARTI MARTA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GOMIS MARTI MARTA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TALLERES TORTOSA SL | Apoderado Solidario | 20/10/2022 | |
TUSCA 2005 SL | Administrador Solidario | 27/11/2018 |
VINCULACIONES DE GOMIS MARTI MARTA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMIS MARTI MARTA
Empresa: TALLERES TORTOSA SL
Apoderado Solidario
- Gomis Marti Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48484 , F 45, S 8, H B 585493, I/A 2 (20/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-206-08
Empresa: NASTIC GIM SL
Administrador Solidario
- Gomis Marti Marta
- Zayas Fontanet Hector
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36793 , F 8, S 8, H B 286620, I/A 7 (08/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-155-08
Empresa: PEYPON SERVICIOS SA
Administrador Solidario
- Gomis Marti Marta
- Zayas Fontanet Hector
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32442 , F 45, S 8, H B 77741, I/A 14 N (26/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-215-08
Empresa: TUSCA 2005 SL
Administrador Solidario
- Gomis Marti Joaquim
- Gomis Marti Laura
- Gomis Marti Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30250 , F 31, S 8, H B 169980, I/A 14 (27/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-233-08
Empresa: NASTIC GIM SL
Administrador Solidario
- Gomis Marti Marta
- Zayas Fontanet Hector
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36793 , F 8, S 8, H B 286620, I/A 6 (30/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-86-08
Información de GOMIS MARTI MARTA
Mostramos los datos de GOMIS MARTI MARTA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMIS MARTI MARTA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos