FAERCH PLAST SL - EXTINGUIDA
Dirección social POLIG INDUSTRIAL "EL RINCON" - SECTOR 5
Código Postal 46360
Municipio Buñol
Provincia Valencia
Razón Social FAERCH PLAST SL
CIF B66561523
Capital Social 4500000.0 Euros
Actividad Fabricación de envases y embalajes de plástico
Fecha de Constitución 18/06/2015
Nombres Anteriores
- MUNDAKSHI XXI SL
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Lars Gade Hansen
VINCULACIONES DE FAERCH PLAST SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FAERCH PLAST SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Badia Ruiz Laura | Apoderado Solidario | 22/06/2016 | 18/02/2019 |
Badia Ruiz Laura | Apoderado Mancomunado | 22/06/2016 | 18/02/2019 |
Cheng Zhang Wenwen | Apoderado Solidario | 20/10/2015 | 18/02/2019 |
Contreras Diaz Jessel Adrian | Apoderado Solidario | 20/10/2015 | 18/02/2019 |
Igea Arriazu Maria | Apoderado Solidario | 20/10/2015 | 18/02/2019 |
Iparraguirre Rodriguez Alberto | Apoderado Solidario | 20/10/2015 | 18/02/2019 |
Lars Gade Hansen | Administrador Unico | 05/11/2015 | 18/02/2019 |
Miragall Martinez Mercedes | Apoderado Solidario | 20/10/2015 | 18/02/2019 |
Paya Pujado Alejandro | Apoderado Solidario | 20/10/2015 | 18/02/2019 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 10/02/2016 | 18/02/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE FAERCH PLAST SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10040, L 7322, F 143, S 8, H V 167982, I/A 9 (18/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-38-46
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10040, L 7322, F 143, S 8, H V 167982, I/A 9 (18/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-38-46
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10040, L 7322, F 143, S 8, H V 167982, I/A 8 (14/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-223-46
- Otras modificaciones estatutarias: "ARTICULO 4º BIS. PRENDA DE PARTICIPACIONES. ".
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10040, L 7322, F 142, S 8, H V 167982, I/A 7 (26/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-45-46
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10040, L 7322, F 142, S 8, H V 167982, I/A 6 (22/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-123-46
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10040, L 7322, F 142, S 8, H V 167982, I/A 5 (10/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-32-46
Capital Anterior: | 3.500,00 | Euros |
Aumento de capital: | 4.496.500,00 | Euros |
Capital Actual: | 4.500.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 128.471,43 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10040, L 7322, F 142, S 8, H V 167982, I/A 4 (02/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-26-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10040, L 7322, F 141, S 8, H V 167982, I/A 3 (01/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-234-46
- POLIG INDUSTRIAL "EL RINCON" - SECTOR 5 (BUÑOL)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10040, L 7322, F 141, S 8, H V 167982, I/A 2 (01/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-234-46
Empresa: MUNDAKSHI XXI SL
- AMPLIAR A:LA FABRICACION,COMERCIALIZACION,DISTRIBUCION Y VENTA DE EQUIPOS DE PLASTICO PARA EL EMPAQUETADO DE ALIMENTOS,EN PARTICULAR BANDEJAS DE ESPUMA,ENVOLTORIOS ADHESIVOS O EN GENERAL CUALQUIER PRODUCTO RELACIONADO CON.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44905 , F 40, S 8, H B 470923, I/A 3 (05/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-217-08