MUEBLES MONTALBAN SL - CIERRE HOJA REGISTRAL
Dirección social Calle Rey Carlos III, 21
Código Postal 30880
Municipio Águilas
Provincia Murcia
Razón Social MUEBLES MONTALBAN SL
CIF B30463517
Capital Social 275083.2 Euros
Actividad Comercio al por menor de muebles, aparatos de iluminación y otros artículos de uso doméstico en establecimientos especializados
Página Web www.mueblesmontalban.com
VINCULACIONES DE MUEBLES MONTALBAN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MUEBLES MONTALBAN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Jose Maria Montalban Rodriguez | Administrador Solidario | 09/01/2020 | |
Salvador Montalban Rodriguez | Administrador Solidario | 09/01/2020 | |
Francisco Jose Montalban Rodriguez | Administrador Solidario | 06/11/2013 |
ACTOS BORME DE MUEBLES MONTALBAN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1543 , F 152, S 8, H MU 18100, I/A 7 b (26/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-189-30
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1543 , F 152, S 8, H MU 18100, I/A 7 (09/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-10-30
- Se ha practicado la inscripción de la disolución de la sociedad y el cese de administradores en virtud de sentencia firme de fecha 8 de octubre de 2019, dimanante del mismo procedimiento que motivó la anotación preventiva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1543 , F 152, S 8, H MU 18100, I/A 7 (09/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-10-30
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1543 , F 152, S 8, H MU 18100, I/A 7 (09/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-10-30
- Por Auto firme a efectos registrales de fecha 21 de junio de 2019 del Juzgado de lo Mercantil 2 de Murcia se estima la demanda de disolución de la sociedad, estimándose la solicitud de medidas cautelares consistentes en la anotación preventiva de la demanda en la que se solicita la disolución de la
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1543 , F 152, S 8, H MU 18100, I/A A (30/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-214-30
Capital Anterior: | 78.071,46 | Euros |
Aumento de capital: | 197.011,74 | Euros |
Capital Actual: | 275.083,20 | Euros |
Porcentaje: | 252,35 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1543 , F 152, S 8, H MU 18100, I/A 6 (16/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-244-30
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1543 , F 151, S 8, H MU 18100, I/A 5 (06/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-217-30
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-192-30
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-168-30