JOSE MARIA MONTALBAN RODRIGUEZ
Informe ejecutivo de JOSE MARIA MONTALBAN RODRIGUEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE JOSE MARIA MONTALBAN RODRIGUEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CALIDA VILLAS SL | Administrador Unico | 03/06/2021 | |
CALIDA VILLAS SL | Socio Unico | 03/06/2021 | |
VIGIA ACTIVOS SL | Administrador Unico | 05/12/2017 | |
AGROLUTION AGRIBUSINESS SOLUTIONS SL | Administrador Unico | 26/04/2012 |
VINCULACIONES DE JOSE MARIA MONTALBAN RODRIGUEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JOSE MARIA MONTALBAN RODRIGUEZ
Empresa: CALIDA ARRENDAMIENTOS SL
Administrador Solidario
- Jose Maria Montalban Rodriguez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2884 , F 137, S 8, H MU 78178, I/A 3 (02/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-236-30
Empresa: CALIDA VILLAS SL
Administrador Unico
- Jose Maria Montalban Rodriguez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1952 , F 98, S 8, H MU 44348, I/A 3 (03/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-109-30
Empresa: CALIDA VILLAS SL
Administrador Solidario
- Jose Maria Montalban Rodriguez
- Salvador Montalban Rodriguez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1952 , F 98, S 8, H MU 44348, I/A 3 (03/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-109-30
Empresa: CALIDA VILLAS SL
Socio Único
- Jose Maria Montalban Rodriguez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1952 , F 98, S 8, H MU 44348, I/A 3 (03/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-109-30
Empresa: MUEBLES MONTALBAN SL
Administrador Solidario
- Jose Maria Montalban Rodriguez
- Salvador Montalban Rodriguez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1543 , F 152, S 8, H MU 18100, I/A 7 (09/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-10-30
Empresa: VIGIA ACTIVOS SL
Administrador Unico
- Jose Maria Montalban Rodriguez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3226 , F 137, S 8, H MU 93413, I/A 2 (05/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-236-30
Empresa: PROHERMON SL
Administrador Solidario
- Jose Maria Montalban Rodriguez
- Salvador Montalban Rodriguez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2074 , F 4, S 8, H MU 44632, I/A 5 (19/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-97-30
Empresa: DELI FRESH SL
Administrador Unico
- Jose Maria Montalban Rodriguez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1793 , F 152, S 8, H MU 36316, I/A 4 (09/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-71-30
Empresa: PROHERMON SL
Administrador Solidario
- Francisco Jose Montalban Rodriguez
- Jose Maria Montalban Rodriguez
- Salvador Montalban Rodriguez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2074 , F 4, S 8, H MU 44632, I/A 3 (22/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-167-30
Empresa: CALIDA ARRENDAMIENTOS SL
Administrador Solidario
- Francisco Jose Montalban Rodriguez
- Jose Maria Montalban Rodriguez
- Salvador Montalban Rodriguez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2884 , F 136, S 8, H MU 78178, I/A 1 (08/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-93-30
VER MAS ACTOS
Información de JOSE MARIA MONTALBAN RODRIGUEZ
Mostramos los datos de JOSE MARIA MONTALBAN RODRIGUEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JOSE MARIA MONTALBAN RODRIGUEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos