SALVADOR MONTALBAN RODRIGUEZ
Informe ejecutivo de SALVADOR MONTALBAN RODRIGUEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE SALVADOR MONTALBAN RODRIGUEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MONTALBAN MUEBLES Y DECORACION SL | Administrador Unico | 19/01/2022 | |
CALIDA ARRENDAMIENTOS SL | Administrador Solidario | 08/05/2012 |
VINCULACIONES DE SALVADOR MONTALBAN RODRIGUEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SALVADOR MONTALBAN RODRIGUEZ
Empresa: MONTALBAN MUEBLES Y DECORACION SL
Administrador Unico
- Salvador Montalban Rodriguez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3339 , F 111, S 8, H MU 97507, I/A 3 (19/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-30
Empresa: CALIDA VILLAS SL
Administrador Solidario
- Jose Maria Montalban Rodriguez
- Salvador Montalban Rodriguez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1952 , F 98, S 8, H MU 44348, I/A 3 (03/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-109-30
Empresa: MUEBLES MONTALBAN SL
Administrador Solidario
- Jose Maria Montalban Rodriguez
- Salvador Montalban Rodriguez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1543 , F 152, S 8, H MU 18100, I/A 7 (09/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-10-30
Empresa: PROHERMON SL
Administrador Solidario
- Jose Maria Montalban Rodriguez
- Salvador Montalban Rodriguez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2074 , F 4, S 8, H MU 44632, I/A 5 (19/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-97-30
Empresa: PROHERMON SL
Administrador Solidario
- Francisco Jose Montalban Rodriguez
- Jose Maria Montalban Rodriguez
- Salvador Montalban Rodriguez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2074 , F 4, S 8, H MU 44632, I/A 3 (22/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-167-30
Empresa: CALIDA ARRENDAMIENTOS SL
Administrador Solidario
- Francisco Jose Montalban Rodriguez
- Jose Maria Montalban Rodriguez
- Salvador Montalban Rodriguez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2884 , F 136, S 8, H MU 78178, I/A 1 (08/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-93-30
Información de SALVADOR MONTALBAN RODRIGUEZ
Mostramos los datos de SALVADOR MONTALBAN RODRIGUEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SALVADOR MONTALBAN RODRIGUEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos