MONTGAVI SA - EXTINGUIDA
Provincia Barcelona
Razón Social MONTGAVI SA
CIF A08380214
Actividad Extracción de gravas y arenas; extracción de arcilla y caolín
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE MONTGAVI SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MONTGAVI SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ripoll Beneyto Rosario | Consejero | 25/09/2013 | 13/02/2014 |
Solanas Balmes Juan | Presidente | 25/09/2013 | 13/02/2014 |
Solanas Balmes Juan | Consejero | 25/09/2013 | 13/02/2014 |
Solanas Ripoll Angela | Consejero | 25/09/2013 | 13/02/2014 |
Solanas Ripoll Elisenda | Consejero | 25/09/2013 | 13/02/2014 |
Solanas Ripoll Elisenda | Consejero Delegado | 25/09/2013 | 13/02/2014 |
Solanas Ripoll Elisenda | Liquidador | 13/02/2014 | 13/02/2014 |
Solanas Ripoll Eulalia | Secretario | 25/09/2013 | 13/02/2014 |
Solanas Ripoll Eulalia | Consejero | 25/09/2013 | 13/02/2014 |
Solanas Ripoll Eulalia | Consejero Delegado | 25/09/2013 | 13/02/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MONTGAVI SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25914 , F 129, S 8, H B 12305, I/A 28 (13/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-35-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25914 , F 129, S 8, H B 12305, I/A 28 (13/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-35-08
Consejero Delegado
Consejero
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25914 , F 129, S 8, H B 12305, I/A 28 (13/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-35-08
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25914 , F 129, S 8, H B 12305, I/A 27 (25/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-188-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-180-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-210-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-205-08