RIPOLL BENEYTO ROSARIO
Informe ejecutivo de RIPOLL BENEYTO ROSARIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE RIPOLL BENEYTO ROSARIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MONTGAVI SA | Consejero | 25/09/2013 | 13/02/2014 |
NOSTAN SL | Presidente | 08/10/2013 | |
NOSTAN SL | Consejero | 08/10/2013 | |
URBEGAS SL | Consejero | 02/01/2012 | 22/07/2013 |
MONSOLVEN SL | Consejero | 11/03/2009 | 02/01/2012 |
VINCULACIONES DE RIPOLL BENEYTO ROSARIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RIPOLL BENEYTO ROSARIO
Empresa: MONTGAVI SA
Consejero Delegado
Consejero
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25914 , F 129, S 8, H B 12305, I/A 28 (13/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-35-08
Empresa: NOSTAN SL
Consejero Delegado
Consejero
- Ripoll Beneyto Rosario
- Solanas Balmes Juan
- Solanas Ripoll Joaquin
- Solanas Ripoll Juan Ramon
Presidente
- Ripoll Beneyto Rosario
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42057 , F 71, S 8, H B 12371, I/A 20 (08/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-197-08
Empresa: MONTGAVI SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25914 , F 129, S 8, H B 12305, I/A 27 (25/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-188-08
Empresa: URBEGAS SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42114 , F 223, S 8, H B 5776, I/A 18 (22/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-143-08
Empresa: URBEGAS SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42114 , F 218, S 8, H B 5776, I/A 16 (02/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-9-08
Empresa: MONSOLVEN SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35169 , F 132, S 8, H B 12373, I/A 36 (11/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-57-08
Información de RIPOLL BENEYTO ROSARIO
Mostramos los datos de RIPOLL BENEYTO ROSARIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RIPOLL BENEYTO ROSARIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos