SOLANAS RIPOLL JOAQUIN
Informe ejecutivo de SOLANAS RIPOLL JOAQUIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE SOLANAS RIPOLL JOAQUIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MONTGAVI SA | Consejero | 25/09/2013 | 13/02/2014 |
MONTGAVI SA | Consejero Delegado | 25/09/2013 | 13/02/2014 |
NOSTAN SL | Secretario | 08/10/2013 | |
NOSTAN SL | Consejero | 08/10/2013 | |
NOSTAN SL | Consejero Delegado | 08/10/2013 | |
MONSOLVEN SL | Consejero | 11/03/2009 | 02/01/2012 |
VINCULACIONES DE SOLANAS RIPOLL JOAQUIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SOLANAS RIPOLL JOAQUIN
Empresa: MONTGAVI SA
Consejero Delegado
- Solanas Ripoll Elisenda
- Solanas Ripoll Eulalia
- Solanas Ripoll Joaquin
Consejero
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25914 , F 129, S 8, H B 12305, I/A 28 (13/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-35-08
Empresa: NOSTAN SL
Consejero Delegado
- Solanas Ripoll Joaquin
- Solanas Ripoll Juan Ramon
Consejero
- Ripoll Beneyto Rosario
- Solanas Balmes Juan
- Solanas Ripoll Joaquin
- Solanas Ripoll Juan Ramon
Presidente
Secretario
- Solanas Ripoll Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42057 , F 71, S 8, H B 12371, I/A 20 (08/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-197-08
Empresa: MONTGAVI SA
Consejero Delegado
- Solanas Ripoll Elisenda
- Solanas Ripoll Eulalia
- Solanas Ripoll Joaquin
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25914 , F 129, S 8, H B 12305, I/A 27 (25/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-188-08
Empresa: MONSOLVEN SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35169 , F 132, S 8, H B 12373, I/A 36 (11/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-57-08
Información de SOLANAS RIPOLL JOAQUIN
Mostramos los datos de SOLANAS RIPOLL JOAQUIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SOLANAS RIPOLL JOAQUIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos