MINI FOLIES MALLORCA SA - EXTINGUIDA
Provincia Illes Balears
Razón Social MINI FOLIES MALLORCA SA
CIF A07018203
Actividad Actividades de las sociedades holding
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE MINI FOLIES MALLORCA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MINI FOLIES MALLORCA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Absuncao Ribeiro Filomena | Apoderado | 03/02/2011 | |
Establissment Emery | Socio único | 03/02/2011 | |
Mohamed Ashraf Aboul Marwan | Apoderado | 03/02/2011 | |
Ribeiro De Assuncao Maria Filomena | Liquidador | 09/11/2010 | 03/02/2011 |
Fattah Essam Mohamed El Nabarawy | Administrador Solidario | 29/09/2009 | 09/11/2010 |
Ribeiro De Assuncao Maria Filomena | Administrador Solidario | 29/09/2009 | 09/11/2010 |
Fattah Essam Mohamed El Nabarawy | Secretario | 30/12/2008 | 29/09/2009 |
Fattah Essam Mohamed El Nabarawy | Consejero | 29/09/2009 | |
Marwan Ahmed Mohamed Ashraf | Consejero | 29/09/2009 | |
Marwan Gamal Mohamed Ashraf | Consejero | 29/09/2009 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MINI FOLIES MALLORCA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1714 , F 174, S 8, H PM 12868, I/A 52 (03/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-30-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1714 , F 174, S 8, H PM 12868, I/A 52 (03/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-30-07
Liquidador
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1714 , F 174, S 8, H PM 12868, I/A 52 (03/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-30-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1714 , F 140, S 8, H PM 12868, I/A 51 (09/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-222-07
- Otras modificaciones estatutarias: 40. "Artículo 40º.- Disolución y Liquidación.- La Sociedadse disolverá por las causas legalmente previstas. En caso de disolución, la liquidación correrá a cargo de un liquidador único que será designado por la Junta General."
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1714 , F 140, S 8, H PM 12868, I/A 51 (09/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-222-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1714 , F 140, S 8, H PM 12868, I/A 51 (09/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-222-07
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1714 , F 140, S 8, H PM 12868, I/A 51 (09/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-222-07
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-146-07
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores solidarios
- Otras modificaciones estatutarias: A consecuencia del cambio de sistema de administración de la Sociedad, que de estar representada por un consejo, pasa aestar regida por dos administradores solidarios, se modifica y se da nueva redacción a la totalidad de los estatutos sociales.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1714 , F 137, S 8, H PM 12868, I/A 50 (29/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-194-07
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1714 , F 137, S 8, H PM 12868, I/A 50 (29/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-194-07