RIBEIRO DE ASSUNCAO MARIA FILOMENA
Informe ejecutivo de RIBEIRO DE ASSUNCAO MARIA FILOMENA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RIBEIRO DE ASSUNCAO MARIA FILOMENA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HANOUCH SL | Administrador Solidario | 04/08/2015 | |
MINI FOLIES MALLORCA SA | Liquidador | 09/11/2010 | 03/02/2011 |
MINI FOLIES MALLORCA SA | Administrador Solidario | 29/09/2009 | 09/11/2010 |
MINI FOLIES MALLORCA SA | Presidente | 30/12/2008 | 29/09/2009 |
MINI FOLIES MALLORCA SA | Consejero Delegado | 30/12/2008 | 29/09/2009 |
MINI FOLIES MALLORCA SA | Consejero | 29/09/2009 |
VINCULACIONES DE RIBEIRO DE ASSUNCAO MARIA FILOMENA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RIBEIRO DE ASSUNCAO MARIA FILOMENA
Empresa: HANOUCH SL
Administrador Solidario
- Fattah Essam Mohamed El Nabarawy
- Ribeiro De Assuncao Maria Filomena
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1421 , F 19, S 8, H PM 25074, I/A 5 (04/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-151-07
Empresa: MINI FOLIES MALLORCA SA
Liquidador
- Ribeiro De Assuncao Maria Filomena
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1714 , F 174, S 8, H PM 12868, I/A 52 (03/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-30-07
Empresa: MINI FOLIES MALLORCA SA
Liquidador
- Ribeiro De Assuncao Maria Filomena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1714 , F 140, S 8, H PM 12868, I/A 51 (09/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-222-07
Empresa: MINI FOLIES MALLORCA SA
Administrador Solidario
- Fattah Essam Mohamed El Nabarawy
- Ribeiro De Assuncao Maria Filomena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1714 , F 140, S 8, H PM 12868, I/A 51 (09/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-222-07
Empresa: MINI FOLIES MALLORCA SA
Administrador Solidario
- Fattah Essam Mohamed El Nabarawy
- Ribeiro De Assuncao Maria Filomena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1714 , F 137, S 8, H PM 12868, I/A 50 (29/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-194-07
Empresa: MINI FOLIES MALLORCA SA
Consejero Delegado
- Ribeiro De Assuncao Maria Filomena
Consejero
- Fattah Essam Mohamed El Nabarawy
- Marwan Ahmed Mohamed Ashraf
- Marwan Gamal Mohamed Ashraf
- Ribeiro De Assuncao Maria Filomena
Presidente
- Ribeiro De Assuncao Maria Filomena
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1714 , F 137, S 8, H PM 12868, I/A 50 (29/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-194-07
Empresa: MINI FOLIES MALLORCA SA
Consejero Delegado
- Ribeiro De Assuncao Maria Filomena
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1714 , F 137, S 8, H PM 12868, I/A 49 (30/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-7-07
Empresa: MINI FOLIES MALLORCA SA
Presidente
- Ribeiro De Assuncao Maria Filomena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1714 , F 137, S 8, H PM 12868, I/A 49 (30/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-7-07
Información de RIBEIRO DE ASSUNCAO MARIA FILOMENA
Mostramos los datos de RIBEIRO DE ASSUNCAO MARIA FILOMENA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RIBEIRO DE ASSUNCAO MARIA FILOMENA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos