FATTAH ESSAM MOHAMED EL NABARAWY
Informe ejecutivo de FATTAH ESSAM MOHAMED EL NABARAWY
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FATTAH ESSAM MOHAMED EL NABARAWY
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HANOUCH SL | Liquidador | 04/08/2015 | 04/08/2015 |
HANOUCH SL | Administrador Solidario | 04/08/2015 | |
MINI FOLIES MALLORCA SA | Administrador Solidario | 29/09/2009 | 09/11/2010 |
MINI FOLIES MALLORCA SA | Secretario | 30/12/2008 | 29/09/2009 |
MINI FOLIES MALLORCA SA | Consejero | 29/09/2009 |
VINCULACIONES DE FATTAH ESSAM MOHAMED EL NABARAWY
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FATTAH ESSAM MOHAMED EL NABARAWY
Empresa: HANOUCH SL
Liquidador
- Fattah Essam Mohamed El Nabarawy
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1421 , F 19, S 8, H PM 25074, I/A 5 (04/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-151-07
Empresa: HANOUCH SL
Administrador Solidario
- Fattah Essam Mohamed El Nabarawy
- Ribeiro De Assuncao Maria Filomena
Liquidador
- Fattah Essam Mohamed El Nabarawy
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1421 , F 19, S 8, H PM 25074, I/A 5 (04/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-151-07
Empresa: MINI FOLIES MALLORCA SA
Administrador Solidario
- Fattah Essam Mohamed El Nabarawy
- Ribeiro De Assuncao Maria Filomena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1714 , F 140, S 8, H PM 12868, I/A 51 (09/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-222-07
Empresa: MINI FOLIES MALLORCA SA
Administrador Solidario
- Fattah Essam Mohamed El Nabarawy
- Ribeiro De Assuncao Maria Filomena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1714 , F 137, S 8, H PM 12868, I/A 50 (29/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-194-07
Empresa: MINI FOLIES MALLORCA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Fattah Essam Mohamed El Nabarawy
- Marwan Ahmed Mohamed Ashraf
- Marwan Gamal Mohamed Ashraf
- Ribeiro De Assuncao Maria Filomena
Presidente
Secretario
- Fattah Essam Mohamed El Nabarawy
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1714 , F 137, S 8, H PM 12868, I/A 50 (29/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-194-07
Empresa: MINI FOLIES MALLORCA SA
Consejero Delegado
Secretario
- Fattah Essam Mohamed El Nabarawy
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1714 , F 137, S 8, H PM 12868, I/A 49 (30/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-7-07
Información de FATTAH ESSAM MOHAMED EL NABARAWY
Mostramos los datos de FATTAH ESSAM MOHAMED EL NABARAWY que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FATTAH ESSAM MOHAMED EL NABARAWY, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos