MIGUERA LABS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Roger Lloria, 19
Código Postal 46002
Municipio València
Provincia Valencia
Razón Social MIGUERA LABS SL
CIF B86813763
Capital Social 29667.0 Euros
Actividad Otras actividades recreativas y de entretenimiento
Fecha de Constitución 11/09/2013
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE MIGUERA LABS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MIGUERA LABS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Casado Bueno Pablo | Secretario | 05/02/2016 | 15/03/2017 |
Coca Marques Alejandro | Consejero | 05/02/2016 | 15/03/2017 |
Garcia Santesmases Merino Miguel | Consejero | 05/02/2016 | 15/03/2017 |
Torroja Cifuentes Jose Maria | Consejero | 05/02/2016 | 15/03/2017 |
Viguera Altolaguirre Pablo | Presidente | 05/02/2016 | 15/03/2017 |
Viguera Altolaguirre Pablo | Consejero Delegado | 05/02/2016 | 15/03/2017 |
Viguera Altolaguirre Pablo | Consejero | 05/02/2016 | 15/03/2017 |
ZRISER VENTURES INVESTMENT SL | Consejero | 05/02/2016 | 15/03/2017 |
Viguera Altolaguirre Pablo | Administrador Unico | 16/09/2013 | 05/02/2016 |
ACTOS BORME DE MIGUERA LABS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10047, L 7329, F 222, S 8, H V 165596, I/A 6 (15/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-57-46
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:MIGUERA LABS SL
Nif:B86813763
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL 2 DE VALENCIA
Número:2
Juez / Ponente:JAVIER GARCIA-MIGUEL AGUIRRE
Parte Dispositiva:
Se declara concluso el concurso de acreedores de la sociedad por insuficiencia de masa activa para el pago de créditos contra la masa, cesando todos los efectos de la declaración del concurso; y se acuerda la extinción de la sociedad, decretándose la cancelación de su hoja registral de inscripción
Fecha de Resolución:29/09/2016
Número Procedimiento Concursal:845/2016
Datos Registrales:
Tomo:
10047
Libro:
7329
Folio:
222
Hoja:
8-165596
Inscripción:
6
Fecha Inscripción15/03/2017
Registro:Registro Mercantil de Valencia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10047, L 7329, F 222, S 8, H V 165596, I/A 6 (15/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-57-46
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:MIGUERA LABS SL
Nif:B86813763
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL 2 DE VALENCIA
Número:2
Juez / Ponente:JAVIER GARCIA-MIGUEL AGUIRRE
Parte Dispositiva:
Se tiene por solicitada la declaración de concurso voluntario de acreedores, se.admite a trámite dicha solicitud, y se declara en estado de concurso voluntario.abreviado de la sociedad
Fecha de Resolución:29/09/2016
Número Procedimiento Concursal:845/2016
Datos Registrales:
Tomo:
10047
Libro:
7329
Folio:
222
Hoja:
8-165596
Inscripción:
6
Fecha Inscripción15/03/2017
Registro:Registro Mercantil de Valencia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10047, L 7329, F 222, S 8, H V 165596, I/A 6 (15/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-57-46
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10047, L 7329, F 222, S 8, H V 165596, I/A 6 (15/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-57-46
- (i) La prestación de servicios, actividades de gestión y administración, servicios educativos, de ocio y entretenimiento (CNAE n. 9329); (ii) La información y comunicaciones (CNAE n. 6399); (iii) La informática, telecomunicaciones y ofimática (CNAE 6209); (iv) La investigación, el desarrollo e innov
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9970, L 7252, F 152, S 8, H V 165596, I/A 5 (10/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-32-46
Capital Anterior: | 29.403,00 | Euros |
Aumento de capital: | 264,00 | Euros |
Capital Actual: | 29.667,00 | Euros |
Porcentaje: | 0,90 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9970, L 7252, F 152, S 8, H V 165596, I/A 5 (10/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-32-46
Capital Anterior: | 26.783,00 | Euros |
Aumento de capital: | 2.620,00 | Euros |
Capital Actual: | 29.403,00 | Euros |
Porcentaje: | 9,78 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9970, L 7252, F 152, S 8, H V 165596, I/A 5 (10/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-32-46
Capital Anterior: | 25.441,00 | Euros |
Aumento de capital: | 1.342,00 | Euros |
Capital Actual: | 26.783,00 | Euros |
Porcentaje: | 5,27 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9970, L 7252, F 152, S 8, H V 165596, I/A 5 (10/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-32-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración. CONVERTIR LAS PARTICIPACIONE SOCIALES PREEXISTENTES DE LA SOCIEDAD EN DOS CLASES de participaciones: Clase A y Clase B. Se designa a DON RAFAEL AGUADO MUÑOZ como persona fisica representante de la mercantil GRUPO TECNOLOGICO MICROINVEST SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9970, L 7252, F 151, S 8, H V 165596, I/A 4 (05/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-29-46
- Otras modificaciones estatutarias: ARTICULO 4. Capital social y participaciones.- El capital social se fija en la cifra de VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS. El capital se encuentra totalmente suscrito y desembolsado y está dividido en VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNA participaciones, indivisibles y
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9970, L 7252, F 151, S 8, H V 165596, I/A 4 (05/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-29-46