VIGUERA ALTOLAGUIRRE PABLO
Informe ejecutivo de VIGUERA ALTOLAGUIRRE PABLO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE VIGUERA ALTOLAGUIRRE PABLO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TREBOL DELMAR SL | Administrador Unico | 08/06/2022 | |
TREBOL DELMAR SL | Socio Unico | 08/06/2022 | |
BELVO TECHNOLOGIES INC | REPR.SUCURS. | 30/07/2020 | |
BELVO FINANCE SL | Administrador Solidario | 08/05/2019 |
VINCULACIONES DE VIGUERA ALTOLAGUIRRE PABLO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VIGUERA ALTOLAGUIRRE PABLO
Empresa: TREBOL DELMAR SL
Administrador Unico
- Viguera Altolaguirre Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43604 , F 94, S 8, H M 769836, I/A 1 (08/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-113-28
Empresa: TREBOL DELMAR SL
Socio Único
- Viguera Altolaguirre Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43604 , F 94, S 8, H M 769836, I/A 1 (08/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-113-28
Empresa: BELVO TECHNOLOGIES INC
REPR.SUCURS.
- Tintore Gazulla Oriol
- Viguera Altolaguirre Pablo
Repre.Fiscal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47408 , F 144, S 8, H B 550895, I/A 1 (30/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-152-08
Empresa: DECENTRALIZED GLOBAL PAYMENTS SL
Apoderado Solidario
- Viguera Altolaguirre Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44953 , F 134, S 8, H B 472347, I/A 9 (24/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-103-08
Empresa: BELVO FINANCE SL
Administrador Solidario
- Tintore Gazulla Oriol
- Viguera Altolaguirre Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46882 , F 53, S 8, H B 534095, I/A 1 (08/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-91-08
Empresa: DECENTRALIZED GLOBAL PAYMENTS SL
Apoderado Solidario
- Viguera Altolaguirre Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44953 , F 132, S 8, H B 472347, I/A 7 (02/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-153-08
Empresa: MIGUERA LABS SL
Consejero Delegado
- Viguera Altolaguirre Pablo
Consejero
- Coca Marques Alejandro
- Garcia Santesmases Merino Miguel
- GRUPO TECNOLOGICO MICROINVEST SL
- Torroja Cifuentes Jose Maria
- Viguera Altolaguirre Pablo
Presidente
- Viguera Altolaguirre Pablo
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10047, L 7329, F 222, S 8, H V 165596, I/A 6 (15/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-57-46
Empresa: MIGUERA LABS SL
Consejero Delegado
- Viguera Altolaguirre Pablo
Consejero
- Coca Marques Alejandro
- Garcia Santesmases Merino Miguel
- GRUPO TECNOLOGICO MICROINVEST SL
- Torroja Cifuentes Jose Maria
- Viguera Altolaguirre Pablo
Presidente
- Viguera Altolaguirre Pablo
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9970, L 7252, F 151, S 8, H V 165596, I/A 4 (05/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-29-46
Empresa: MIGUERA LABS SL
Administrador Unico
- Viguera Altolaguirre Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9970, L 7252, F 151, S 8, H V 165596, I/A 4 (05/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-29-46
Empresa: MIGUERA LABS SL
Administrador Unico
- Viguera Altolaguirre Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31372 , F 125, S 8, H M 564717, I/A 1 (16/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-181-28
Información de VIGUERA ALTOLAGUIRRE PABLO
Mostramos los datos de VIGUERA ALTOLAGUIRRE PABLO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VIGUERA ALTOLAGUIRRE PABLO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos