TORROJA CIFUENTES JOSE MARIA
Informe ejecutivo de TORROJA CIFUENTES JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 15
Empresas activas: 10
Cargos inactivos: 29
Empresas inactivas: 13
CARGOS DE TORROJA CIFUENTES JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SAKURA FUERTEVENTURA SOLAR SL | Administrador Solidario | 22/02/2023 | |
ENERPRO GENERACION DISTRIBUIDA SL | Administrador Solidario | 11/08/2021 | |
BLOSOM SOLAR 2021 SL | Representante | 06/08/2021 | |
ENERPRO GENERACION DISTRIBUIDA SL | Apoderado | 12/07/2019 | |
PROENER GENERACION DISTRIBUIDA SL | Administrador Solidario | 28/01/2019 | |
ENERPRO FUERTEVENTURA SOLAR 1 SL | Secretario | 15/01/2019 | |
ENERPRO FUERTEVENTURA SOLAR 1 SL | Consejero Delegado Solidario | 15/01/2019 | |
ENERPRO FUERTEVENTURA SOLAR 1 SL | Consejero | 15/01/2019 | |
AGROTERRA TECNOLOGIAS AGRARIAS SL | Consejero | 21/11/2016 | |
BLOSOM SPORT SL | Administrador Unico | 27/04/2016 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE TORROJA CIFUENTES JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TORROJA CIFUENTES JOSE MARIA
Empresa: SAKURA FUERTEVENTURA SOLAR SL
Administrador Solidario
- Lopez Gijon Jose Javier
- Ruiz Orfila Jaime
- Torroja Cifuentes Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40013 , F 152, S 8, H M 710946, I/A 3 (22/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-42-28
Empresa: GIGAS HOSTING SA
Consejero
- BONSAI VENTURE CAPITAL SA SCR DE REGIMEN COMUN
- Lloret Merino Rosalia
- Torroja Cifuentes Jose Maria
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37298 , F 213, S 8, H M 514768, I/A 38 (25/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-168-28
Empresa: ENERPRO GENERACION DISTRIBUIDA SL
Administrador Solidario
- Lopez Gijon Jose Javier
- Torroja Cifuentes Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39383 , F 149, S 8, H M 699283, I/A 3 (11/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-158-28
Empresa: ENERPRO GENERACION DISTRIBUIDA SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Representante
- Franchy Piña Fernando Domingo
- Lopez Gijon Jose Javier
- Nuñez Luque Ignacio
- Tejero Sala Andres
- Torroja Cifuentes Jose Maria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39383 , F 149, S 8, H M 699283, I/A 3 (11/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-158-28
Empresa: BLOSOM SOLAR 2021 SL
Administrador Unico
Representante
- Torroja Cifuentes Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42305 , F 11, S 8, H M 748921, I/A 1 (06/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-155-28
Empresa: ENERPRO GENERACION DISTRIBUIDA SL
Apoderado
- Nuñez Luque Ignacio
- Torroja Cifuentes Jose Maria
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Representante
- Franchy Piña Fernando Domingo
- Lopez Gijon Jose Javier
- Nuñez Luque Ignacio
- Tejero Sala Andres
- Torroja Cifuentes Jose Maria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39383 , F 145, S 8, H M 699283, I/A 1 (12/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-137-28
Empresa: PROENER GENERACION DISTRIBUIDA SL
Administrador Solidario
- Lopez Gijon Jose Javier
- Torroja Cifuentes Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 653 , F 193, S 8, H CR 30311, I/A 1 (28/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-26-13
Empresa: ENERPRO FUERTEVENTURA SOLAR 1 SL
Consejero Delegado Solidario
- Lopez Gijon Jose Javier
- Ruiz Orfila Jaime
- Torroja Cifuentes Jose Maria
Consejero
- Lopez Gijon Jose Javier
- Ruiz Orfila Jaime
- Torroja Cifuentes Jose Maria
Presidente
Secretario
- Torroja Cifuentes Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38543 , F 71, S 8, H M 685456, I/A 1 (15/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-14-28
Empresa: MIGUERA LABS SL
Consejero Delegado
Consejero
- Coca Marques Alejandro
- Garcia Santesmases Merino Miguel
- GRUPO TECNOLOGICO MICROINVEST SL
- Torroja Cifuentes Jose Maria
- Viguera Altolaguirre Pablo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10047, L 7329, F 222, S 8, H V 165596, I/A 6 (15/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-57-46
Empresa: AGROTERRA TECNOLOGIAS AGRARIAS SL
Consejero
- Kobylansky Gibson Walter-janusz
- Torroja Cifuentes Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7367, L 4668, F 108, S 8, H V 87409, I/A 12 (21/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-226-46
VER MAS ACTOS
Información de TORROJA CIFUENTES JOSE MARIA
Mostramos los datos de TORROJA CIFUENTES JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TORROJA CIFUENTES JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos