METALIZADOS BARTUSOL SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ PROFESOR POTTER 183 - PARQUE CIENTIFICO TECNOLO
Municipio Gijón
Provincia Asturias
Razón Social METALIZADOS BARTUSOL SL
CIF B33825506
Actividad Tratamiento y revestimiento de metales
Página Web www.bartusol.com
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único BARTUSOL SL
Propietario BARTUSOL SL
VINCULACIONES DE METALIZADOS BARTUSOL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE METALIZADOS BARTUSOL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BARTUSOL SL | Socio Unico | 27/02/2015 | 27/08/2015 |
BARTUSOL SL | Administrador Unico | 27/02/2015 | 27/08/2015 |
Blanco Martinez Oscar | Apoderado | 27/02/2015 | 27/08/2015 |
Ordoñez Dominguez Arturo | Apoderado | 27/02/2015 | 27/08/2015 |
Martinez Perez Victor Jesus | Apoderado | 13/02/2014 | 27/02/2015 |
Solis Vazquez Jose Antonio | Administrador Solidario | 27/02/2015 | |
Barranco Muñiz Jose | Administrador Solidario | 20/08/2013 |
ACTOS BORME DE METALIZADOS BARTUSOL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2152 , F 132, S 8, H AS 16655, I/A 9 (27/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-171-33
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2152 , F 132, S 8, H AS 16655, I/A 9 (27/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-171-33
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2152 , F 131, S 8, H AS 16655, I/A 8 (27/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-46-33
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2152 , F 130, S 8, H AS 16655, I/A 7 (27/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-46-33
- C/ PROFESOR POTTER 183 - PARQUE CIENTIFICO TECNOLO (GIJON)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2152 , F 129, S 8, H AS 16655, I/A 6 (27/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-46-33
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 4. Domicilio.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2152 , F 129, S 8, H AS 16655, I/A 6 (27/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-46-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2152 , F 129, S 8, H AS 16655, I/A 6 (27/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-46-33
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2152 , F 129, S 8, H AS 16655, I/A 6 (27/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-46-33
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2152 , F 129, S 8, H AS 16655, I/A 6 (27/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-46-33
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2152 , F 129, S 8, H AS 16655, I/A 5 (27/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-46-33