SOLIS VAZQUEZ JOSE ANTONIO
Informe ejecutivo de SOLIS VAZQUEZ JOSE ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SOLIS VAZQUEZ JOSE ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
METALIZADOS BARTUSOL SL | Administrador Solidario | 27/02/2015 | |
BARTUSOL SL | Administrador Unico | 14/01/2011 | 26/02/2015 |
BARTUSOL SL | Administrador Solidario | 14/01/2011 |
VINCULACIONES DE SOLIS VAZQUEZ JOSE ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SOLIS VAZQUEZ JOSE ANTONIO
Empresa: METALIZADOS BARTUSOL SL
Administrador Solidario
- Solis Vazquez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2152 , F 129, S 8, H AS 16655, I/A 6 (27/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-46-33
Empresa: BARTUSOL SL
Administrador Unico
- Solis Vazquez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1995 , F 146, S 8, H AS 8228, I/A 11 (26/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-45-33
Empresa: BARTUSOL SL
Administrador Unico
- Solis Vazquez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1995 , F 142, S 8, H AS 8228, I/A 4 (14/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-17-33
Empresa: BARTUSOL SL
Administrador Solidario
- Barranco Muñoz Jose
- Solis Vazquez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1995 , F 142, S 8, H AS 8228, I/A 4 (14/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-17-33
Información de SOLIS VAZQUEZ JOSE ANTONIO
Mostramos los datos de SOLIS VAZQUEZ JOSE ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SOLIS VAZQUEZ JOSE ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos