MARTINEZ PEREZ VICTOR JESUS
Informe ejecutivo de MARTINEZ PEREZ VICTOR JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 24
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE MARTINEZ PEREZ VICTOR JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INGENIERIA Y DISEÑO EUROPEO SA | Consejero | 10/08/2020 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ PEREZ VICTOR JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ PEREZ VICTOR JESUS
Empresa: INGENIERIA Y DISEÑO EUROPEO SA
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H AS 10134, I/A 80 (03/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-110-33
Administrador Unico
- Martinez Perez Victor Jesus
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9742, L 7024, F 64, S 8, H V 157757, I/A 3 (09/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-115-46
Empresa: INGENIERIA Y DISEÑO EUROPEO SA
Consejero
- Martinez Perez Victor Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4068 , F 149, S 8, H AS 10134, I/A 74 (10/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-160-33
Administrador Unico
- Martinez Perez Victor Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9742, L 7024, F 64, S 8, H V 157757, I/A 2 (09/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-220-46
Administrador Mancomunado
- Broseta Toribio Jose Antonio
- Martinez Perez Victor Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9742, L 7024, F 64, S 8, H V 157757, I/A 2 (09/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-220-46
Socio Único
- Martinez Perez Victor Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9742, L 7024, F 64, S 8, H V 157757, I/A 2 (09/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-220-46
Empresa: IDESA FABRICATION SA
Apoderado Mancomunado
- Garcia Uribelarrea Rafael
- Martinez Perez Victor Jesus
- Vigil Sanchez Maria Del Amor Hermoso
Apoderado Solidario
- Garcia Uribelarrea Rafael
- Martinez Perez Victor Jesus
- Vigil Sanchez Maria Del Amor Hermoso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4087 , F 32, S 8, H AS 34793, I/A 40 (17/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-224-33
Empresa: IDESA ENERGY SL
Apoderado Mancomunado
- Garcia Uribelarrea Rafael
- Martinez Perez Victor Jesus
- Vigil Sanchez Maria Del Amor Hermoso
Apoderado Solidario
- Garcia Uribelarrea Rafael
- Martinez Perez Victor Jesus
- Vigil Sanchez Maria Del Amor Hermoso
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4068 , F 164, S 8, H AS 41116, I/A 28 (17/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-224-33
Empresa: INGENIERIA Y DISEÑO EUROPEO SA
Apoderado Mancomunado
- Garcia Uribelarrea Rafael
- Martinez Perez Victor Jesus
- Vigil Sanchez Maria Del Amor Hermoso
Apoderado Solidario
- Garcia Uribelarrea Rafael
- Martinez Perez Victor Jesus
- Vigil Sanchez Maria Del Amor Hermoso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4068 , F 146, S 8, H AS 10134, I/A 61 (13/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-201-33
Empresa: BARTUSOL SL
Apoderado Mancomunado
- Martinez Perez Victor Jesus
- Vigil Sanchez Maria Del Amor Hermoso
Apoderado Solidario
- Martinez Perez Victor Jesus
- Vigil Sanchez Maria Del Amor Hermoso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3969 , F 110, S 8, H AS 43747, I/A 17 (06/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-134-33
VER MAS ACTOS
Información de MARTINEZ PEREZ VICTOR JESUS
Mostramos los datos de MARTINEZ PEREZ VICTOR JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ PEREZ VICTOR JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos