INTEGRADORA VALENCIANA DE SISTEMAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Alemany, 32
Código Postal 46019
Municipio València
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social INTEGRADORA VALENCIANA DE SISTEMAS SL
CIF B98603590
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Actividades de programación informática
Fecha de Constitución 13/01/2014
Órgano Administración Administrador único
Propietario Martinez Perez Victor Jesus
VINCULACIONES DE INTEGRADORA VALENCIANA DE SISTEMAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INTEGRADORA VALENCIANA DE SISTEMAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Martinez Perez Victor Jesus | Socio Unico | 09/11/2018 | 09/06/2022 |
Martinez Perez Victor Jesus | Administrador Unico | 09/11/2018 | 09/06/2022 |
Vergaz Gallego Maria Pilar | Liquidador Unico | 09/06/2022 | 09/06/2022 |
Broseta Toribio Jose Antonio | Administrador Mancomunado | 04/02/2014 | 09/11/2018 |
Martinez Perez Victor Jesus | Administrador Mancomunado | 04/02/2014 | 09/11/2018 |
ACTOS BORME DE INTEGRADORA VALENCIANA DE SISTEMAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9742, L 7024, F 64, S 8, H V 157757, I/A 3 (09/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-115-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9742, L 7024, F 64, S 8, H V 157757, I/A 3 (09/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-115-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9742, L 7024, F 64, S 8, H V 157757, I/A 3 (09/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-115-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9742, L 7024, F 64, S 8, H V 157757, I/A 3 (09/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-115-46
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9742, L 7024, F 64, S 8, H V 157757, I/A 3 (09/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-115-46
- C/ ALEMANY 32 4 (VALENCIA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9742, L 7024, F 64, S 8, H V 157757, I/A 2 (09/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-220-46
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9742, L 7024, F 64, S 8, H V 157757, I/A 2 (09/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-220-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9742, L 7024, F 64, S 8, H V 157757, I/A 2 (09/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-220-46
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9742, L 7024, F 64, S 8, H V 157757, I/A 2 (09/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-220-46
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9742, L 7024, F 64, S 8, H V 157757, I/A 2 (09/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-220-46