METALICAS CARRASCOSO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Pensamiento, 27
Código Postal 28020
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social METALICAS CARRASCOSO SL
CIF B85798320
Capital Social 4000.0 Euros
Actividad Otro acabado de edificios
Fecha de Constitución 01/01/2010
Órgano Administración Administrador único
Propietario Carrascoso Camacho Eduardo
VINCULACIONES DE METALICAS CARRASCOSO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE METALICAS CARRASCOSO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Carrascoso Camacho Eduardo | Socio Unico | 26/11/2009 | 10/01/2019 |
Carrascoso Diaz Eduardo | Apoderado | 30/11/2009 | 10/01/2019 |
Mendez Gonzalez Alberto | Administrador Unico | 04/12/2017 | 10/01/2019 |
Mendez Gonzalez Alberto | Liquidador | 10/01/2019 | 10/01/2019 |
Carrascoso Camacho Eduardo | Administrador Unico | 26/11/2009 | 04/12/2017 |
ACTOS BORME DE METALICAS CARRASCOSO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27187 , F 122, S 8, H M 489799, I/A 4 (10/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-12-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27187 , F 122, S 8, H M 489799, I/A 4 (10/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-12-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27187 , F 122, S 8, H M 489799, I/A 4 (10/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-12-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27187 , F 122, S 8, H M 489799, I/A 4 (10/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-12-28
- C/ PENSAMIENTO 27 - ESCALERA IZQUIERDA. PLANTA 3ª (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27187 , F 122, S 8, H M 489799, I/A 3 (04/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-236-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 5. Domicilio social
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27187 , F 122, S 8, H M 489799, I/A 3 (04/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-236-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27187 , F 122, S 8, H M 489799, I/A 3 (04/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-236-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27187 , F 122, S 8, H M 489799, I/A 3 (04/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-236-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-211-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27187 , F 121, S 8, H M 489799, I/A 2 (30/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-236-28