MENDEZ GONZALEZ ALBERTO
Informe ejecutivo de MENDEZ GONZALEZ ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MENDEZ GONZALEZ ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALUMIZON 2000 SL | Administrador Unico | 23/02/2017 | |
MONTALUMETAL SL | Administrador Unico | 07/07/2016 | |
MONTALUMETAL SL | Socio Unico | 07/07/2016 |
VINCULACIONES DE MENDEZ GONZALEZ ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MENDEZ GONZALEZ ALBERTO
Empresa: METALENCAR SL
Liquidador
- Mendez Gonzalez Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1438 , F 155, S 8, H TO 29127, I/A 5 (21/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-21-45
Empresa: METALENCAR SL
Administrador Unico
- Mendez Gonzalez Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1438 , F 155, S 8, H TO 29127, I/A 5 (21/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-21-45
Empresa: METALICAS CARRASCOSO SL
Liquidador
- Mendez Gonzalez Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27187 , F 122, S 8, H M 489799, I/A 4 (10/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-12-28
Empresa: METALICAS CARRASCOSO SL
Administrador Unico
- Mendez Gonzalez Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27187 , F 122, S 8, H M 489799, I/A 4 (10/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-12-28
Empresa: METALICAS CARRASCOSO SL
Administrador Unico
- Mendez Gonzalez Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27187 , F 122, S 8, H M 489799, I/A 3 (04/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-236-28
Empresa: ALUMIZON 2000 SL
Administrador Unico
- Mendez Gonzalez Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1507 , F 89, S 8, H TO 25200, I/A 6 (23/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-45-45
Empresa: MONTALUMETAL SL
Socio Único
- Mendez Gonzalez Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1557 , F 138, S 8, H TO 34606, I/A 4 (07/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-134-45
Empresa: MONTALUMETAL SL
Administrador Unico
- Mendez Gonzalez Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1557 , F 137, S 8, H TO 34606, I/A 3 (07/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-134-45
Información de MENDEZ GONZALEZ ALBERTO
Mostramos los datos de MENDEZ GONZALEZ ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MENDEZ GONZALEZ ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos