CARRASCOSO DIAZ EDUARDO
Informe ejecutivo de CARRASCOSO DIAZ EDUARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CARRASCOSO DIAZ EDUARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EL HORREO DE VALDEMORO SL | Apoderado Solidario | 12/04/2013 | |
MONTALUMETAL SL | Apoderado | 10/01/2013 |
VINCULACIONES DE CARRASCOSO DIAZ EDUARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARRASCOSO DIAZ EDUARDO
Empresa: EL HORREO DE VALDEMORO SL
Apoderado Solidario
- Carrascoso Camacho Eduardo
- Carrascoso Diaz Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30935 , F 203, S 8, H M 556807, I/A 2 (12/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-74-28
Empresa: MONTALUMETAL SL
Apoderado
- Carrascoso Diaz Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1557 , F 137, S 8, H TO 34606, I/A 2 (10/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-11-45
Empresa: METALICAS CARRASCOSO SL
Apoderado
- Carrascoso Diaz Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27187 , F 121, S 8, H M 489799, I/A 2 (30/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-236-28
Información de CARRASCOSO DIAZ EDUARDO
Mostramos los datos de CARRASCOSO DIAZ EDUARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARRASCOSO DIAZ EDUARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos