PROYECTO VENUS SA - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Prim, 170
Código Postal 08911
Municipio Badalona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social PROYECTO VENUS SA
CIF A08275323
Página Web www.federicoferrer.com
Nombres Anteriores
- METALERIAS FINAS FEDERICO FERRER SA
Órgano Administración Administrador único
Auditor VAP ASSESSORS SLP
VINCULACIONES DE PROYECTO VENUS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROYECTO VENUS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ferrer Tugas Federico | Administrador Unico | 06/05/2011 | 05/03/2018 |
Ferrer Tugas Federico | Liquidador | 05/03/2018 | 05/03/2018 |
Ferrer Tugas Federico | Administrador Unico | 05/03/2018 | |
VAP ASSESSORS SLP | Auditor | 14/04/2011 | 05/03/2018 |
VAP ASSESSORS SLP | Auditor | 03/02/2009 | 05/03/2018 |
VAP ASSESSORS SLP | Auditor | 12/02/2010 | 05/03/2018 |
Ferrer Sanz Federico | Apoderado | 01/09/2011 | |
Herrera Santiago Susana | Apoderado | 01/09/2011 | |
Ferrer Sanz Federico | Apoderado | 06/05/2011 | 06/05/2011 |
Ferrer Sanz Federico | Administrador Unico | 12/01/2010 | 06/05/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PROYECTO VENUS SA
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39386 , F 7, S 8, H B 78322, I/A 53 N (05/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-53-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39386 , F 8, S 8, H B 78322, I/A 57 (05/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-50-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39386 , F 8, S 8, H B 78322, I/A 57 (05/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-50-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39386 , F 8, S 8, H B 78322, I/A 57 (05/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-50-08
- CL PRIM Num.170 ESC.DE P.2 PTA.2 (BADALONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39386 , F 8, S 8, H B 78322, I/A 56 (22/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-45-08
Empresa: METALERIAS FINAS FEDERICO FERRER SA
- PROYECTO VENUS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39386 , F 8, S 8, H B 78322, I/A 55 (22/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-45-08
Empresa: METALERIAS FINAS FEDERICO FERRER SA
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-204-08
Empresa: METALERIAS FINAS FEDERICO FERRER SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39386 , F 8, S 8, H B 78322, I/A 54 (01/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-175-08
Empresa: METALERIAS FINAS FEDERICO FERRER SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39386 , F 7, S 8, H B 78322, I/A 52 (06/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-94-08
Empresa: METALERIAS FINAS FEDERICO FERRER SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39386 , F 6, S 8, H B 78322, I/A 51 (06/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-94-08