HERRERA SANTIAGO SUSANA
Informe ejecutivo de HERRERA SANTIAGO SUSANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE HERRERA SANTIAGO SUSANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LLAUGER BATLLE SL | Apoderado Solidario | 10/07/2024 | |
LLAUGER BATLLE SL | Apoderado Solidario | 08/07/2021 |
VINCULACIONES DE HERRERA SANTIAGO SUSANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERRERA SANTIAGO SUSANA
Empresa: LLAUGER BATLLE SL
Apoderado Solidario
- Herrera Santiago Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 328553, I/A 15 (10/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-138-08
Empresa: LLAUGER BATLLE SL
Apoderado Solidario
- Herrera Santiago Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38494 , F 129, S 8, H B 328553, I/A 10 (08/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-135-08
Empresa: METALERIAS FINAS FEDERICO FERRER SA
Apoderado
- Ferrer Sanz Federico
- Herrera Santiago Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39386 , F 8, S 8, H B 78322, I/A 54 (01/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-175-08
Empresa: METALERIAS FINAS FEDERICO FERRER SA
Apoderado
- Ferrer Sanz Federico
- Herrera Santiago Susana
- Pintor Duran Carlos
- Sanz Doblado Concepcion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39386 , F 7, S 8, H B 78322, I/A 52 (06/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-94-08
Empresa: METALERIAS FINAS FEDERICO FERRER SA
Apoderado
- Ferrer Sanz Federico
- Herrera Santiago Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39386 , F 6, S 8, H B 78322, I/A 51 (06/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-94-08
Empresa: OXIDOR SA
Apoderado
- Herrera Santiago Susana
- Pintor Duran Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39386 , F 42, S 8, H B 98930, I/A 35 (05/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-93-08
Empresa: PATRIFER SL
Apoderado
- Herrera Santiago Susana
- Pintor Duran Carlos
- Sanz Doblado Concepcion
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30101 , F 140, S 8, H B 101859, I/A 22 (17/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-100-08
Empresa: METALERIAS FINAS FEDERICO FERRER SA
Consejero Delegado
Consejero
- Ferrer Sanz Federico
- Ferrer Tugas Federico
- Herrera Santiago Susana
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39386 , F 5, S 8, H B 78322, I/A 48 (12/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-14-08
Empresa: PATRIFER SL
Apoderado
- Herrera Santiago Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30101 , F 139, S 8, H B 101859, I/A 21 (25/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-66-08
Empresa: PATRIFER SL
Consejero
- Herrera Santiago Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30101 , F 139, S 8, H B 101859, I/A 20 (25/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-66-08
VER MAS ACTOS
Información de HERRERA SANTIAGO SUSANA
Mostramos los datos de HERRERA SANTIAGO SUSANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERRERA SANTIAGO SUSANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos