MERIT QUALITY ORAL CARE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Berroa, 2
Código Postal 31192
Municipio Aranguren
Provincia Navarra
Razón Social MERIT QUALITY ORAL CARE SL
CIF B87518858
Capital Social 6000.0 Euros
Actividad Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p.
Fecha de Constitución 25/04/2016
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE MERIT QUALITY ORAL CARE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MERIT QUALITY ORAL CARE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Badanelli Rubio Luciano | Secretario | 02/06/2016 | 26/01/2021 |
Badanelli Rubio Luciano | Consejero | 02/06/2016 | 26/01/2021 |
Calderon Gonzalez De Durana Susana Pilar | Consejero | 02/06/2016 | 26/01/2021 |
Cuesta Garcia Maria Gemma | Apoderado | 17/11/2017 | 26/01/2021 |
Fernandez Bustillo Angel | Presidente | 02/06/2016 | 26/01/2021 |
Fernandez Bustillo Angel | Consejero | 02/06/2016 | 26/01/2021 |
Fernandez Bustillo Angel Julian | Apoderado | 20/06/2017 | 26/01/2021 |
Fernandez Bustillo Angel Julian | Liquidador Unico | 26/01/2021 | 26/01/2021 |
Gurrea Arroyo Juan | Consejero | 02/06/2016 | 26/01/2021 |
Soler Esteve Luis | Consejero | 02/06/2016 | 26/01/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MERIT QUALITY ORAL CARE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1859 , F 28, S 8, H NA 36915, I/A 6 (26/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-22-31
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1859 , F 28, S 8, H NA 36915, I/A 6 (26/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-22-31
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1859 , F 28, S 8, H NA 36915, I/A 6 (26/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-22-31
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1859 , F 28, S 8, H NA 36915, I/A 6 (26/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-22-31
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1859 , F 28, S 8, H NA 36915, I/A 6 (26/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-22-31
Consejero
Liquidador Unico
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1859 , F 28, S 8, H NA 36915, I/A 6 (26/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-22-31
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1859 , F 28, S 8, H NA 36915, I/A 5 (20/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-246-31
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1859 , F 26, S 8, H NA 36915, I/A 4 (17/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-226-31
- C/ BERROA, 2 OFICINA 508, PARQUE EMPRESARIAL LA ES (ARANGUREN)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1859 , F 24, S 8, H NA 36915, I/A 2 (20/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-121-31
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1859 , F 24, S 8, H NA 36915, I/A 3 (20/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-121-31