SOLER ESTEVE LUIS
Informe ejecutivo de SOLER ESTEVE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE SOLER ESTEVE LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BARBASTRO CLINICA DENTAL SL | Administrador Unico | 21/02/2020 | 27/05/2021 |
SKULLBUS INTEGRAL SL | Administrador Solidario | 18/08/2020 | 07/05/2021 |
MERIT QUALITY ORAL CARE SL | Consejero | 02/06/2016 | 26/01/2021 |
MERIT QUALITY ORAL CARE SL | Consejero Delegado | 02/06/2016 | 20/12/2017 |
INTERNATIONAL TRANSMODELING DENTAL SYSTEM SL | Liquidador | 15/01/2013 | 15/01/2013 |
VINCULACIONES DE SOLER ESTEVE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SOLER ESTEVE LUIS
Empresa: BARBASTRO CLINICA DENTAL SL
Administrador Unico
- Soler Esteve Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 677 , F 54, S 8, H HU 14155, I/A 2 (27/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-103-22
Empresa: SKULLBUS INTEGRAL SL
Administrador Solidario
- Soler Esteve Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1988 , F 139, S 8, H NA 39634, I/A 2 (07/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-91-31
Empresa: MERIT QUALITY ORAL CARE SL
Consejero
Liquidador Unico
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1859 , F 28, S 8, H NA 36915, I/A 6 (26/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-22-31
Empresa: SKULLBUS INTEGRAL SL
Administrador Solidario
- Fernandez Bustillo Angel Julian
- Soler Esteve Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1988 , F 138, S 8, H NA 39634, I/A 1 (18/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-166-31
Empresa: BARBASTRO CLINICA DENTAL SL
Administrador Unico
- Soler Esteve Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 677 , F 51, S 8, H HU 14155, I/A 1 (21/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-41-22
Empresa: MERIT QUALITY ORAL CARE SL
Consejero Delegado
- Soler Esteve Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1859 , F 28, S 8, H NA 36915, I/A 5 (20/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-246-31
Empresa: MERIT QUALITY ORAL CARE SL
Consejero Delegado
- Soler Esteve Luis
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34768 , F 148, S 8, H M 625366, I/A 1 (02/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-109-28
Liquidador
- Soler Esteve Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21899 , F 72, S 8, H B 29054, I/A 4 (15/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-14-08
Información de SOLER ESTEVE LUIS
Mostramos los datos de SOLER ESTEVE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SOLER ESTEVE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos