FERNANDEZ BUSTILLO ANGEL JULIAN
Informe ejecutivo de FERNANDEZ BUSTILLO ANGEL JULIAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FERNANDEZ BUSTILLO ANGEL JULIAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SKULLBUS VITORIA SL | Administrador Unico | 26/07/2024 | |
CRANEOFACIAL DIGITAL SL | Administrador Unico | 08/07/2024 | |
SKULLBUS INTEGRAL SL | Administrador Unico | 08/07/2024 | |
PTERIGOGRAFT SLP | Socio Unico | 11/08/2023 | |
PTERIGOGRAFT SLP | Administrador Unico | 11/08/2023 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ BUSTILLO ANGEL JULIAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ BUSTILLO ANGEL JULIAN
Empresa: SKULLBUS VITORIA SL
Administrador Unico
- Fernandez Bustillo Angel Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H VI 21070, I/A 4 (26/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-148-01
Empresa: SKULLBUS VITORIA SL
Administrador Solidario
- Fernandez Bustillo Angel Julian
- Lopez Linares Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H VI 21070, I/A 4 (26/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-148-01
Empresa: SKULLBUS INTEGRAL SL
Administrador Unico
- Fernandez Bustillo Angel Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H NA 39634, I/A 5 (08/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-137-31
Empresa: SKULLBUS INTEGRAL SL
Administrador Solidario
- Fernandez Bustillo Angel Julian
- Lopez Linares Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H NA 39634, I/A 5 (08/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-137-31
Empresa: CRANEOFACIAL DIGITAL SL
Administrador Unico
- Fernandez Bustillo Angel Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H NA 43210, I/A 1 (08/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-137-31
Empresa: SKULLBUS VITORIA SL
Administrador Solidario
- Fernandez Bustillo Angel Julian
- Lopez Linares Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1756 , F 18, S 8, H VI 21070, I/A 2 (27/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-179-01
Empresa: PTERIGOGRAFT SLP
Administrador Unico
- Fernandez Bustillo Angel Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1492 , F 92, S 8, H NA 29651, I/A 7 (11/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-159-31
Empresa: PTERIGOGRAFT SLP
Liquidador Unico
- Fernandez Bustillo Angel Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1492 , F 92, S 8, H NA 29651, I/A 7 (11/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-159-31
Empresa: PTERIGOGRAFT SLP
Socio Único
- Fernandez Bustillo Angel Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1492 , F 92, S 8, H NA 29651, I/A 7 (11/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-159-31
Empresa: SKULLBUS INTEGRAL SL
Administrador Solidario
- Fernandez Bustillo Angel Julian
- Lopez Linares Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1988 , F 139, S 8, H NA 39634, I/A 4 (11/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-136-31
VER MAS ACTOS
Información de FERNANDEZ BUSTILLO ANGEL JULIAN
Mostramos los datos de FERNANDEZ BUSTILLO ANGEL JULIAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ BUSTILLO ANGEL JULIAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos