LOPEZ LINARES CRISTINA
Informe ejecutivo de LOPEZ LINARES CRISTINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LOPEZ LINARES CRISTINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SKULLBUS VITORIA SL | Apoderado | 01/08/2024 | |
CRANEOFACIAL DIGITAL SL | Apoderado | 08/07/2024 | |
SKULLBUS INTEGRAL SL | Apoderado | 08/07/2024 |
VINCULACIONES DE LOPEZ LINARES CRISTINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ LINARES CRISTINA
Empresa: SKULLBUS VITORIA SL
Apoderado
- Lopez Linares Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H VI 21070, I/A 5 (01/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-153-01
Empresa: SKULLBUS VITORIA SL
Administrador Solidario
- Fernandez Bustillo Angel Julian
- Lopez Linares Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H VI 21070, I/A 4 (26/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-148-01
Empresa: SKULLBUS INTEGRAL SL
Apoderado
- Lopez Linares Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H NA 39634, I/A 6 (08/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-137-31
Empresa: SKULLBUS INTEGRAL SL
Administrador Solidario
- Fernandez Bustillo Angel Julian
- Lopez Linares Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H NA 39634, I/A 5 (08/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-137-31
Empresa: CRANEOFACIAL DIGITAL SL
Apoderado
- Lopez Linares Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H NA 43210, I/A 2 (08/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-137-31
Empresa: SKULLBUS VITORIA SL
Administrador Solidario
- Fernandez Bustillo Angel Julian
- Lopez Linares Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1756 , F 18, S 8, H VI 21070, I/A 2 (27/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-179-01
Empresa: SKULLBUS VITORIA SL
Administrador Unico
- Lopez Linares Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1756 , F 18, S 8, H VI 21070, I/A 2 (27/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-179-01
Empresa: SKULLBUS INTEGRAL SL
Administrador Solidario
- Fernandez Bustillo Angel Julian
- Lopez Linares Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1988 , F 139, S 8, H NA 39634, I/A 4 (11/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-136-31
Empresa: SKULLBUS INTEGRAL SL
Administrador Unico
- Lopez Linares Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1988 , F 139, S 8, H NA 39634, I/A 4 (11/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-136-31
Empresa: SKULLBUS VITORIA SL
Administrador Unico
- Lopez Linares Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1756 , F 17, S 8, H VI 21070, I/A 1 (28/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-242-01
VER MAS ACTOS
Información de LOPEZ LINARES CRISTINA
Mostramos los datos de LOPEZ LINARES CRISTINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ LINARES CRISTINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos