MAXBLUE AMERICAS HOLDINGS SA - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 18
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social MAXBLUE AMERICAS HOLDINGS SA
CIF A82861527
Actividad Actividades de las sociedades holding
Órgano Administración Consejo de administración
Auditor KPMG AUDITORES SL
VINCULACIONES DE MAXBLUE AMERICAS HOLDINGS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MAXBLUE AMERICAS HOLDINGS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Ruiz Florencio | Presidente | 06/06/2016 | 01/02/2017 |
Garcia Ruiz Florencio | Consejero | 06/06/2016 | 01/02/2017 |
Garcia Ruiz Florencio | Liquidador | 01/02/2017 | 01/02/2017 |
Gonzalez Rouco Cesar | Vicesecretario No Consejero | 01/02/2017 | |
KPMG AUDITORES SL | Auditor | 17/12/2014 | 01/02/2017 |
KPMG AUDITORES SL | Auditor | 18/12/2009 | 01/02/2017 |
Llovet Diaz Amaya | Consejero | 21/10/2009 | 01/02/2017 |
Psyllakis Nikitas | Consejero | 28/09/2012 | 01/02/2017 |
Roig Garcia Bernalt Federico | Secretario | 30/05/2011 | 01/02/2017 |
Von Girsewald Philipp Freiherr | Consejero | 04/11/2010 | 01/02/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MAXBLUE AMERICAS HOLDINGS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32918 , F 51, S 8, H M 272671, I/A 50 (01/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-28-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32918 , F 51, S 8, H M 272671, I/A 50 (01/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-28-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32918 , F 51, S 8, H M 272671, I/A 50 (01/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-28-28
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32918 , F 51, S 8, H M 272671, I/A 50 (01/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-28-28
- Otras modificaciones estatutarias: Modificación del artículo 13 de los Estatutos sociales. Composición, duración y retribución.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32918 , F 51, S 8, H M 272671, I/A 49 (06/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-113-28
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32918 , F 51, S 8, H M 272671, I/A 49 (06/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-113-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32918 , F 51, S 8, H M 272671, I/A 49 (06/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-113-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32918 , F 51, S 8, H M 272671, I/A 49 (06/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-113-28
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32918 , F 51, S 8, H M 272671, I/A 49 (06/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-113-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32918 , F 50, S 8, H M 272671, I/A 48 (06/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-197-28