PSYLLAKIS NIKITAS
Informe ejecutivo de PSYLLAKIS NIKITAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PSYLLAKIS NIKITAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MAXBLUE AMERICAS HOLDINGS SA | Consejero | 28/09/2012 | 01/02/2017 |
VINCULACIONES DE PSYLLAKIS NIKITAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PSYLLAKIS NIKITAS
Empresa: MAXBLUE AMERICAS HOLDINGS SA
Consejero
- Garcia Ruiz Florencio
- Llovet Diaz Amaya
- Psyllakis Nikitas
- Von Girsewald Philipp Freiherr
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32918 , F 51, S 8, H M 272671, I/A 50 (01/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-28-28
Empresa: MAXBLUE AMERICAS HOLDINGS SA
Consejero
- Psyllakis Nikitas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17918 , F 199, S 8, H M 272671, I/A 45 (02/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-10-28
Empresa: MAXBLUE AMERICAS HOLDINGS SA
Consejero
- Psyllakis Nikitas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17918 , F 199, S 8, H M 272671, I/A 42 (28/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-197-28
Información de PSYLLAKIS NIKITAS
Mostramos los datos de PSYLLAKIS NIKITAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PSYLLAKIS NIKITAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos