VON GIRSEWALD PHILIPP FREIHERR
Informe ejecutivo de VON GIRSEWALD PHILIPP FREIHERR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VON GIRSEWALD PHILIPP FREIHERR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MAXBLUE AMERICAS HOLDINGS SA | Consejero | 04/11/2010 | 01/02/2017 |
VINCULACIONES DE VON GIRSEWALD PHILIPP FREIHERR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VON GIRSEWALD PHILIPP FREIHERR
Empresa: MAXBLUE AMERICAS HOLDINGS SA
Consejero
- Garcia Ruiz Florencio
- Llovet Diaz Amaya
- Psyllakis Nikitas
- Von Girsewald Philipp Freiherr
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32918 , F 51, S 8, H M 272671, I/A 50 (01/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-28-28
Empresa: MAXBLUE AMERICAS HOLDINGS SA
Consejero
- Von Girsewald Philipp Freiherr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32918 , F 50, S 8, H M 272671, I/A 46 (05/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-31-28
Empresa: MAXBLUE AMERICAS HOLDINGS SA
Consejero
- Von Girsewald Philipp Freiherr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17918 , F 199, S 8, H M 272671, I/A 42 (28/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-197-28
Empresa: MAXBLUE AMERICAS HOLDINGS SA
Consejero
- Heuerding Henning
- Von Girsewald Philipp Freiherr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17918 , F 197, S 8, H M 272671, I/A 39 (04/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-220-28
Información de VON GIRSEWALD PHILIPP FREIHERR
Mostramos los datos de VON GIRSEWALD PHILIPP FREIHERR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VON GIRSEWALD PHILIPP FREIHERR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos