JARANA MARTINOS SLNE - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Labrador, 7
Código Postal 28005
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social JARANA MARTINOS SLNE
CIF B86442688
Capital Social 90000.0 Euros
Actividad Intermediarios del comercio de productos diversos
Fecha de Constitución 10/04/2012
Nombres Anteriores
- MARTINOS MARIA ELENA 004323570H SLNE
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE JARANA MARTINOS SLNE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE JARANA MARTINOS SLNE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Hernandez Lopez Javier | Administrador Solidario | 01/06/2012 | 11/10/2019 |
Hernandez Lopez Javier | Liquidador | 11/10/2019 | 11/10/2019 |
Martinos Maria Elena | Administrador Solidario | 01/06/2012 | 11/10/2019 |
Hernandez Lopez Javier | Administrador Unico | 17/04/2012 | 01/06/2012 |
ACTOS BORME DE JARANA MARTINOS SLNE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 91 , F 99, S 9, H M 2099, I/A 3 (11/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-201-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 91 , F 99, S 9, H M 2099, I/A 3 (11/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-201-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 91 , F 99, S 9, H M 2099, I/A 3 (11/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-201-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 91 , F 99, S 9, H M 2099, I/A 3 (11/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-201-28
Empresa: MARTINOS MARIA ELENA 004323570H SLNE
- JARANA MARTINOS SLNE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 91 , F 99, S 9, H M 2099, I/A 2 (01/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-111-28
Empresa: MARTINOS MARIA ELENA 004323570H SLNE
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 91 , F 99, S 9, H M 2099, I/A 2 (01/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-111-28
Empresa: MARTINOS MARIA ELENA 004323570H SLNE
Capital Anterior: | 3.012,00 | Euros |
Aumento de capital: | 86.988,00 | Euros |
Capital Actual: | 90.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 2.888,05 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 91 , F 99, S 9, H M 2099, I/A 2 (01/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-111-28
Empresa: MARTINOS MARIA ELENA 004323570H SLNE
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 91 , F 99, S 9, H M 2099, I/A 2 (01/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-111-28
Empresa: MARTINOS MARIA ELENA 004323570H SLNE
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 91 , F 99, S 9, H M 2099, I/A 2 (01/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-111-28
Empresa: MARTINOS MARIA ELENA 004323570H SLNE
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 91 , F 98, S 9, H M 2099, I/A 1 (17/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-80-28