MARTINOS MARIA ELENA
Informe ejecutivo de MARTINOS MARIA ELENA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARTINOS MARIA ELENA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JARANA MARTINOS SLNE | Administrador Solidario | 01/06/2012 | 11/10/2019 |
UKE MOCHI SL | Administrador Solidario | 15/11/2016 | 17/01/2018 |
VINCULACIONES DE MARTINOS MARIA ELENA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINOS MARIA ELENA
Empresa: JARANA MARTINOS SLNE
Administrador Solidario
- Hernandez Lopez Javier
- Martinos Maria Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 91 , F 99, S 9, H M 2099, I/A 3 (11/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-201-28
Empresa: UKE MOCHI SL
Administrador Solidario
- Martinos Maria Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35309 , F 32, S 8, H M 634741, I/A 2 (17/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-19-28
Empresa: UKE MOCHI SL
Administrador Solidario
- Cordoval De Barros Fabiola
- Hernandez Lopez Cristina
- Martinos Maria Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35309 , F 30, S 8, H M 634741, I/A 1 (15/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-224-28
Empresa: MARTINOS MARIA ELENA 004323570H SLNE
Administrador Solidario
- Hernandez Lopez Javier
- Martinos Maria Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 91 , F 99, S 9, H M 2099, I/A 2 (01/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-111-28
Información de MARTINOS MARIA ELENA
Mostramos los datos de MARTINOS MARIA ELENA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINOS MARIA ELENA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos