MARPANI SOLAR 1 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Poeta Joan Maragall, 1
Código Postal 28020
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social MARPANI SOLAR 1 SL
CIF B88175278
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 02/08/2018
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único X-ELIO ENERGY SL
Propietario X-ELIO ENERGY SL
VINCULACIONES DE MARPANI SOLAR 1 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MARPANI SOLAR 1 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De La Serna Gould Jaime | Apoderado | 29/05/2019 | 11/01/2022 |
De La Serna Gould Luis-jaime | Apoderado Mancomunado Solidario | 05/10/2020 | 11/01/2022 |
Diaz Almazan David Antonio | Apoderado Mancomunado Solidario | 05/10/2020 | 11/01/2022 |
Dominguez Bayon Loreto | Apoderado Solidario | 22/04/2021 | 11/01/2022 |
Fernandez-conde Alarcon Laura | Apoderado | 29/05/2019 | 11/01/2022 |
Lacaci Nuevo Fernando | Apoderado Mancomunado | 05/10/2020 | 11/01/2022 |
Martinez Navarro Maria Aranzazu | Apoderado | 29/05/2019 | 11/01/2022 |
Martinez Navarro Maria Aranzazu | Apoderado Solidario | 05/10/2020 | 11/01/2022 |
Martinez Navarro Maria Aranzazu | Apoderado Solidario | 22/04/2021 | 11/01/2022 |
Noguera Pujol-xicoy Lluis | Representante | 23/04/2020 | 11/01/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MARPANI SOLAR 1 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38072 , F 104, S 8, H M 677730, I/A 10 (11/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-11-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38072 , F 104, S 8, H M 677730, I/A 10 (11/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-11-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38072 , F 103, S 8, H M 677730, I/A 9 (22/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-80-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38072 , F 101, S 8, H M 677730, I/A 8 (22/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-80-28
Apoderado Mancomunado
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38072 , F 101, S 8, H M 677730, I/A 7 (05/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-198-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38072 , F 101, S 8, H M 677730, I/A 6 (05/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-198-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38072 , F 98, S 8, H M 677730, I/A 5 (05/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-198-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38072 , F 98, S 8, H M 677730, I/A 4 (23/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-83-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38072 , F 98, S 8, H M 677730, I/A 4 (23/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-83-28
- C/ POETA JOAN MARAGALL Nº 1, 5ª PLANTA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38072 , F 98, S 8, H M 677730, I/A 3 (21/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-81-28