NOGUERA PUJOL-XICOY LLUIS
Informe ejecutivo de NOGUERA PUJOL-XICOY LLUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 156
Empresas activas: 150
Cargos inactivos: 42
Empresas inactivas: 30
CARGOS DE NOGUERA PUJOL-XICOY LLUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EMBAJADORES ENERGY SL | Representante | 04/03/2024 | |
GRAN VIA SOLAR SL | Representante | 04/03/2024 | |
CUZCO ENERGY SL | Representante | 04/03/2024 | |
CHAMARTIN SOLAR SL | Representante | 04/03/2024 | |
MONCLOA SOLAR SL | Representante | 04/03/2024 | |
TRIBUNAL SOLAR SL | Representante | 29/02/2024 | |
ARGUELLES SOLAR SL | Representante | 29/02/2024 | |
ARGANZUELA SOLAR SL | Representante | 29/02/2024 | |
NUEVOS MINISTERIOS SOLAR SL | Representante | 29/02/2024 | |
CASA DE CAMPO SOLAR SL | Representante | 29/02/2024 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE NOGUERA PUJOL-XICOY LLUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NOGUERA PUJOL-XICOY LLUIS
Empresa: GANDASOLAR 10 SL
Administrador Unico
Representante
- Noguera Pujol-xicoy Lluis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 704655, I/A 10 (27/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-192-28
Empresa: GANDASOLAR 7 SL
Administrador Unico
Representante
- Noguera Pujol-xicoy Lluis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 704652, I/A 8 (25/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-190-28
Empresa: GANDASOLAR 2 SL
Administrador Unico
Representante
- Noguera Pujol-xicoy Lluis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 704647, I/A 8 (25/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-190-28
Empresa: FLORIAN DIRECTORSHIP SL
Administrador Unico
Representante
- Noguera Pujol-xicoy Lluis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 677016, I/A 13 (23/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-188-28
Empresa: X-ELIO RENEWABLES SL
Apoderado
- De La Serna Gould Luis-jaime
- Lacaci Nuevo Fernando
- Molina Del Valle Elena
- Molinari Mirko Pietro Emilio
- Noguera Pujol-xicoy Lluis
- Noguera Pujol-xicoy Lluis
- O'brien Thomas Joseph
- O'brien Thomas Joseph
- Paz Ares Aldanondo Ignacio
- Pentreath Nicholas
- Pentreath Nicholas
- Pentreath Nicholas
- Riballo Fernandez Antonio Enrique
- Riballo Fernandez Antonio Enrique
- Riballo Fernandez Antonio Enrique
- Tielve Martinez De Guereñu Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 709801, I/A 24 (21/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-187-28
Empresa: MARPANI SOLAR 5 SL
Administrador Unico
Representante
- Noguera Pujol-xicoy Lluis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 677734, I/A 11 (22/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-102-28
Empresa: CAVALIER DIRECTORSHIP SL
Administrador Unico
Representante
- Noguera Pujol-xicoy Lluis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41411 , F 110, S 8, H M 676116, I/A 17 (15/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-59-28
Empresa: ARBATAX INVESTMENTS SL
Administrador Unico
Representante
- Noguera Pujol-xicoy Lluis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41599 , F 185, S 8, H M 667497, I/A 17 (13/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-57-28
Empresa: GANDASOLAR 17 SL
Administrador Unico
Representante
- Noguera Pujol-xicoy Lluis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43074 , F 125, S 8, H M 733129, I/A 7 (12/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-56-28
Empresa: MARTIN DIRECTORSHIP SL
Administrador Unico
Representante
- Noguera Pujol-xicoy Lluis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41823 , F 56, S 8, H M 674913, I/A 19 (11/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-55-28
VER MAS ACTOS
Información de NOGUERA PUJOL-XICOY LLUIS
Mostramos los datos de NOGUERA PUJOL-XICOY LLUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NOGUERA PUJOL-XICOY LLUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos