PENTREATH NICHOLAS
Informe ejecutivo de PENTREATH NICHOLAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 157
Empresas activas: 155
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE PENTREATH NICHOLAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
X-ELIO ENERGY SL | Vicepresidente | 07/05/2024 | |
CHAMARTIN SOLAR SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 04/03/2024 | |
CUZCO ENERGY SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 04/03/2024 | |
MONCLOA SOLAR SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 04/03/2024 | |
EMBAJADORES ENERGY SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 04/03/2024 | |
GRAN VIA SOLAR SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 04/03/2024 | |
TRIBUNAL SOLAR SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 29/02/2024 | |
ARGUELLES SOLAR SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 29/02/2024 | |
ARGANZUELA SOLAR SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 29/02/2024 | |
NUEVOS MINISTERIOS SOLAR SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 29/02/2024 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE PENTREATH NICHOLAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PENTREATH NICHOLAS
Empresa: GANDASOLAR 7 SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- De La Serna Gould Luis-jaime
- De La Serna Gould Luis-jaime
- Lacaci Nuevo Fernando
- Lacaci Nuevo Fernando
- Martinez Navarro Maria Aranzazu
- Martinez Navarro Maria Aranzazu
- Molina Del Valle Elena
- Molinari Mirko Pietro Emilio
- Moya Triguero Francisco
- Pentreath Nicholas
- Riballo Fernandez Antonio Enrique
- Riballo Fernandez Antonio Enrique
- Tielve Martinez De Guereñu Beatriz
- Tielve Martinez De Guereñu Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 704652, I/A 8 (25/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-190-28
Empresa: GANDASOLAR 2 SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- De La Serna Gould Luis-jaime
- De La Serna Gould Luis-jaime
- Dominguez Bayon Loreto
- Lacaci Nuevo Fernando
- Lacaci Nuevo Fernando
- Martinez Navarro Maria Aranzazu
- Martinez Navarro Maria Aranzazu
- Molina Del Valle Elena
- Molinari Mirko Pietro Emilio
- Moya Triguero Francisco
- Pentreath Nicholas
- Riballo Fernandez Antonio Enrique
- Riballo Fernandez Antonio Enrique
- Tielve Martinez De Guereñu Beatriz
- Tielve Martinez De Guereñu Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 704647, I/A 8 (25/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-190-28
Empresa: X-ELIO ENERGY SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 430036, I/A 62 (23/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-188-28
Empresa: X-ELIO RENEWABLES SL
Apoderado
- De La Serna Gould Luis-jaime
- Lacaci Nuevo Fernando
- Molina Del Valle Elena
- Molinari Mirko Pietro Emilio
- Noguera Pujol-xicoy Lluis
- Noguera Pujol-xicoy Lluis
- O'brien Thomas Joseph
- O'brien Thomas Joseph
- Paz Ares Aldanondo Ignacio
- Pentreath Nicholas
- Pentreath Nicholas
- Pentreath Nicholas
- Riballo Fernandez Antonio Enrique
- Riballo Fernandez Antonio Enrique
- Riballo Fernandez Antonio Enrique
- Tielve Martinez De Guereñu Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 709801, I/A 24 (21/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-187-28
Empresa: X-ELIO ENERGY SL
Vicepresidente
- Pentreath Nicholas
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46419 , F 97, S 8, H M 430036, I/A 61 (07/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-94-28
Empresa: X-ELIO RENEWABLES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44527 , F 222, S 8, H M 709801, I/A 22 (09/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-74-28
Empresa: X-ELIO ENERGY SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38065 , F 154, S 8, H M 430036, I/A 59 (09/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-74-28
Empresa: GRAN VIA SOLAR SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- De La Serna Gould Luis-jaime
- Martinez Navarro Maria Aranzazu
- Molina Del Valle Elena
- Pentreath Nicholas
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46529 , F 154, S 8, H M 817008, I/A 2 (04/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-50-28
Empresa: EMBAJADORES ENERGY SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- De La Serna Gould Luis-jaime
- Martinez Navarro Maria Aranzazu
- Molina Del Valle Elena
- Pentreath Nicholas
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46529 , F 144, S 8, H M 817007, I/A 2 (04/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-50-28
Empresa: MONCLOA SOLAR SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- De La Serna Gould Luis-jaime
- Martinez Navarro Maria Aranzazu
- Molina Del Valle Elena
- Pentreath Nicholas
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46529 , F 134, S 8, H M 817006, I/A 2 (04/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-50-28
VER MAS ACTOS
Información de PENTREATH NICHOLAS
Mostramos los datos de PENTREATH NICHOLAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PENTREATH NICHOLAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos