TIELVE MARTINEZ DE GUEREÑU BEATRIZ
Informe ejecutivo de TIELVE MARTINEZ DE GUEREÑU BEATRIZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 236
Empresas activas: 154
Cargos inactivos: 32
Empresas inactivas: 12
CARGOS DE TIELVE MARTINEZ DE GUEREÑU BEATRIZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EMBAJADORES ENERGY SL | Apoderado Mancomunado | 04/03/2024 | |
GRAN VIA SOLAR SL | Apoderado Mancomunado | 04/03/2024 | |
MONCLOA SOLAR SL | Apoderado Mancomunado | 04/03/2024 | |
CUZCO ENERGY SL | Apoderado Mancomunado | 04/03/2024 | |
CHAMARTIN SOLAR SL | Apoderado Mancomunado | 04/03/2024 | |
TRIBUNAL SOLAR SL | Apoderado Mancomunado | 29/02/2024 | |
ARGUELLES SOLAR SL | Apoderado Mancomunado | 29/02/2024 | |
ARGANZUELA SOLAR SL | Apoderado Mancomunado | 29/02/2024 | |
NUEVOS MINISTERIOS SOLAR SL | Apoderado Mancomunado | 29/02/2024 | |
CASA DE CAMPO SOLAR SL | Apoderado Mancomunado | 29/02/2024 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE TIELVE MARTINEZ DE GUEREÑU BEATRIZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TIELVE MARTINEZ DE GUEREÑU BEATRIZ
Empresa: GANDASOLAR 7 SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- De La Serna Gould Luis-jaime
- De La Serna Gould Luis-jaime
- Lacaci Nuevo Fernando
- Lacaci Nuevo Fernando
- Martinez Navarro Maria Aranzazu
- Martinez Navarro Maria Aranzazu
- Molina Del Valle Elena
- Molinari Mirko Pietro Emilio
- Moya Triguero Francisco
- Pentreath Nicholas
- Riballo Fernandez Antonio Enrique
- Riballo Fernandez Antonio Enrique
- Tielve Martinez De Guereñu Beatriz
- Tielve Martinez De Guereñu Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 704652, I/A 8 (25/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-190-28
Empresa: GANDASOLAR 2 SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- De La Serna Gould Luis-jaime
- De La Serna Gould Luis-jaime
- Dominguez Bayon Loreto
- Lacaci Nuevo Fernando
- Lacaci Nuevo Fernando
- Martinez Navarro Maria Aranzazu
- Martinez Navarro Maria Aranzazu
- Molina Del Valle Elena
- Molinari Mirko Pietro Emilio
- Moya Triguero Francisco
- Pentreath Nicholas
- Riballo Fernandez Antonio Enrique
- Riballo Fernandez Antonio Enrique
- Tielve Martinez De Guereñu Beatriz
- Tielve Martinez De Guereñu Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 704647, I/A 8 (25/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-190-28
Empresa: X-ELIO ENERGY SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- De La Serna Gould Luis-jaime
- Lacaci Nuevo Fernando
- Martinez Navarro Maria Aranzazu
- Tielve Martinez De Guereñu Beatriz
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 430036, I/A 62 (23/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-188-28
Empresa: X-ELIO RENEWABLES SL
Apoderado
- De La Serna Gould Luis-jaime
- Lacaci Nuevo Fernando
- Molina Del Valle Elena
- Molinari Mirko Pietro Emilio
- Noguera Pujol-xicoy Lluis
- Noguera Pujol-xicoy Lluis
- O'brien Thomas Joseph
- O'brien Thomas Joseph
- Paz Ares Aldanondo Ignacio
- Pentreath Nicholas
- Pentreath Nicholas
- Pentreath Nicholas
- Riballo Fernandez Antonio Enrique
- Riballo Fernandez Antonio Enrique
- Riballo Fernandez Antonio Enrique
- Tielve Martinez De Guereñu Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 709801, I/A 24 (21/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-187-28
Empresa: X-ELIO RENEWABLES SL
Apoderado
- De La Serna Gould Luis-jaime
- Lacaci Nuevo Fernando
- Molina Del Valle Elena
- Molinari Mirko Pietro Emilio
- Pentreath Nicholas
- Riballo Fernandez Antonio Enrique
- Tielve Martinez De Guereñu Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44527 , F 222, S 8, H M 709801, I/A 22 (09/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-74-28
Empresa: X-ELIO ENERGY SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38065 , F 154, S 8, H M 430036, I/A 59 (09/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-74-28
Empresa: GRAN VIA SOLAR SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Lacaci Nuevo Fernando
- Molinari Mirko Pietro Emilio
- Tielve Martinez De Guereñu Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46529 , F 154, S 8, H M 817008, I/A 2 (04/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-50-28
Empresa: EMBAJADORES ENERGY SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Lacaci Nuevo Fernando
- Molinari Mirko Pietro Emilio
- Tielve Martinez De Guereñu Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46529 , F 144, S 8, H M 817007, I/A 2 (04/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-50-28
Empresa: MONCLOA SOLAR SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Lacaci Nuevo Fernando
- Molinari Mirko Pietro Emilio
- Tielve Martinez De Guereñu Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46529 , F 134, S 8, H M 817006, I/A 2 (04/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-50-28
Empresa: CUZCO ENERGY SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Lacaci Nuevo Fernando
- Molinari Mirko Pietro Emilio
- Tielve Martinez De Guereñu Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46529 , F 124, S 8, H M 817005, I/A 2 (04/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-50-28
VER MAS ACTOS
Información de TIELVE MARTINEZ DE GUEREÑU BEATRIZ
Mostramos los datos de TIELVE MARTINEZ DE GUEREÑU BEATRIZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TIELVE MARTINEZ DE GUEREÑU BEATRIZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos